EP1831653 - CAPACITIVE LIQUID LEVEL SENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/37] | FLÜSSIGKEITSPEGELSENSOR | ||
[2017/02] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [2017/25] |
Frühere [2007/37] | Für alle benannten Staaten Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) Rue de Ransbeck, 310 1120 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
BARLESI, Lorenzo Quai de Brabant, 15 B-6000 Charleroi / BE | 02 /
CHIAFFI, Michel Rue de Bethencourtel, 311 F-60600 Breuil Le Vert / FR | 03 /
NAYDENOV, Volodia Rue Emile Goes 7/202 B-1348 Louvain-La-Neuve / BE | [2008/01] |
Frühere [2007/37] | 01 /
BARLESI, Lorenzo Quai de Brabant, 15 B-6000 Charleroi / BE | ||
02 /
CHIAFFI, Michel Rue de Bethencourtel, 311 F-60600 Breuil Le Vert / FR | Vertreter | de la Bigne, Guillaume Michel Marie, et al LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | [2017/25] |
Frühere [2012/27] | de la Bigne, Guillaume Michel Marie, et al Cabinet Lhermet La Bigne & Remy 11, boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | ||
Frühere [2007/37] | Jacques, Philippe, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle, Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05821695.3 | 20.12.2005 | [2007/37] | WO2005EP56967 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20040106867 | 22.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 04106867 | [2007/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006067148 | Datum: | 29.06.2006 | Sprache: | FR | [2006/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1831653 | Datum: | 12.09.2007 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 29.06.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1831653 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | FR | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.08.2006 | Klassifikation | IPC: | G01F23/26 | [2007/37] | CPC: |
G01F23/268 (EP,US);
G01F23/26 (KR);
G01F23/266 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/25] |
Frühere [2007/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CAPACITIVE LIQUID LEVEL SENSOR | [2017/02] | Englisch: | FLÜSSIGKEITSPEGELSENSOR | [2017/02] | Französisch: | CAPTEUR CAPACITIF DE NIVEAU D'UN LIQUIDE | [2007/37] |
Frühere [2007/37] | FLÜSSIGKEITSPEGELSENSOR | ||
Frühere [2007/37] | CAPACITIVE LIQUID LEVEL SENSOR | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.07.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.07.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.07.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/37] | 26.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.09.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.04.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 26.04.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.04.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.05.2017 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 11.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.03.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 31.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.12.2005 | AT | 21.06.2017 | CY | 21.06.2017 | CZ | 21.06.2017 | DK | 21.06.2017 | EE | 21.06.2017 | ES | 21.06.2017 | FI | 21.06.2017 | IT | 21.06.2017 | LT | 21.06.2017 | LV | 21.06.2017 | MC | 21.06.2017 | NL | 21.06.2017 | PL | 21.06.2017 | PT | 21.06.2017 | RO | 21.06.2017 | SE | 21.06.2017 | SI | 21.06.2017 | SK | 21.06.2017 | TR | 21.06.2017 | BG | 21.09.2017 | GR | 22.09.2017 | IS | 21.10.2017 | GB | 20.12.2017 | IE | 20.12.2017 | LU | 20.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 20.12.2005 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 20.12.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 20.12.2005 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 20.12.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 20.12.2005 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 20.12.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 20.12.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/51] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 20.12.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 20.12.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 20.12.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
LU | 20.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 21.06.2017 | |
FI | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | FI | 21.06.2017 | |
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | FI | 21.06.2017 | |
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | FI | 21.06.2017 | |
LT | 21.06.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3952593 (ELLS EDWARD G) [A] 1-11 * column 2, line 1 - line 24 * * column 3, line 16 - column 4, line 68 * * column 9, line 32 - line 48 * * figure 6 *; | [AD]US4296630 (JUNG WILHELM, et al) [AD] 1 * abstract * * column 1, line 21 - line 51; figure 1 * * column 2, line 38 - line 66 * * column 5, line 45 - line 68 *; | [A]WO9910714 (MILLENNIUM SENSORS LTD [IL], et al) [A] 1,4,5 * abstract * * page 5, line 25 - page 8, line 28 * * page 15, line 18 - page 19, line 14 * * page 21, line 29 - page 22, line 12 ** figure 7 *; | [A]US6578416 (VOGEL STEVEN M [US], et al) [A] 1,4,6 * abstract * * column 2, line 36 - line 53 * * column 4, line 33 - column 5, line 47 * * figure 2 *; | [A]EP1435512 (ALUBO CO LTD [JP], et al) [A] 1 * column 2, paragraph 7 - paragraph 9 * * column 15, paragraph 66 - column 16, paragraph 67 * * figures 14-16 * |