EP1829346 - TELEFONLEITUNGSÜBERWACHUNGSSTEUERUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 / US | [2013/27] |
Frühere [2007/36] | Für alle benannten Staaten AOL LLC 22000 AOL Way Dulles VA 20166-9323 / US | Erfinder | 01 /
BARNES, Michaela 5125 Manning Drive Bethesda, MD 20814 / US | 02 /
MURPHY, Stephen, Vaughan 43561 Coal Bed Ct Ashburn, VA 20147 / US | [2007/36] | Vertreter | Howe, Steven, et al Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2008/01] | Howe, Steven, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Frühere [2007/36] | Howe, Steven Lloyd Wise Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05855337.1 | 22.12.2005 | [2007/36] | WO2005US46754 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040018925 | 22.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 18925 | [2007/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006069303 | Datum: | 29.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1829346 | Datum: | 05.09.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.06.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.06.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2010 | Klassifikation | IPC: | H04M3/42, H04M3/38, H04M3/436, H04M3/20 | [2010/17] | CPC: |
H04M3/38 (EP,US);
H04M15/06 (EP,US);
H04M3/20 (EP,US);
H04M3/436 (EP,US);
H04M3/42136 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/36] | H04M3/20, H04M1/66, H04M3/42, H04M3/22 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/36] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TELEFONLEITUNGSÜBERWACHUNGSSTEUERUNGEN | [2007/36] | Englisch: | PHONE LINE SUPERVISORY CONTROLS | [2007/36] | Französisch: | COMMANDES DE SUPERVISION DE LIGNE TELEPHONIQUE | [2007/36] | Eintritt in die regionale Phase | 05.07.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.07.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 05.07.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.07.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.07.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/36] | 06.09.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.12.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/31] | 27.03.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/31] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.06.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5363435 (DEMUYNCK NOEL [BF]) [X] 46 * column 1, line 21 - line 37 * * column 2, line 34 - line 61 *[I] 47-60; | [X]US6418216 (HARRISON COLIN GEORGE [US], et al) [X] 46-60 * abstract * * figures 7A,7B, 8,10 *; | [X]WO2004077797 (BOSTON COMMUNICATIONS GROUP INC [US]) [X] 1-45 * the whole document *; | [XP]WO2005034560 (GIAVOTTO CHRISTOPHER PAUL [GB]) [XP] 1-45 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]US5802157 (CLARKE GAIL L [US], et al) | vom Anmelder | WO2004077797 |