04.06.2024 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
03.01.2024 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.12.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.04.2022 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
02.04.2022 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
02.04.2022 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
02.04.2022 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
22.01.2022 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
04.01.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.10.2021 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
15.06.2021 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
12.01.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.01.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.09.2019 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
16.07.2019 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
12.03.2019 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
12.03.2019 |
Löschung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
12.01.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.05.2018 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
27.04.2018 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
27.04.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
27.04.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
21.02.2018 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
12.01.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.11.2017 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
22.09.2017 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
21.07.2017 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
13.01.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.07.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
25.03.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.01.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.08.2015 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
05.08.2015 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
05.08.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
01.08.2015 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
31.05.2015 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
25.02.2015 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.01.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.11.2014 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
17.01.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.01.2014 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 19.02.2014 [2014/08] |
19.04.2013 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 22.05.2013 [2013/21] |
30.01.2013 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
29.01.2013 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
29.01.2013 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
21.01.2013 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
07.12.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.11.2012 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
25.07.2012 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
30.03.2012 |
Erster Prüfungsbericht |
|
29.03.2012 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.12.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.05.2011 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
11.05.2011 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
11.05.2011 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
09.05.2011 |
Löschung: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
09.05.2011 |
Löschung: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
09.05.2011 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
09.05.2011 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
19.04.2011 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
19.04.2011 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
13.04.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
25.01.2011 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
17.12.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.05.2010 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] |
21.05.2010 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] |
18.12.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.10.2009 |
Änderung durch den Anmelder |
|
14.08.2009 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 16.09.2009 [2009/38] |
16.01.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.06.2008 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] |
29.02.2008 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 02.04.2008 [2008/14] |
08.01.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.08.2007 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.09.2007 [2007/36] |
03.08.2007 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 05.09.2007 [2007/36] |
25.07.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.07.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.12.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.07.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.07.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.04.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|