EP1827464 - ZUSAMMENSETZUNGEN AUF ZINKBASIS UND ANWENDUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2024 | Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Swiss-American CDMO, LLC. 2055 Luna Road, Suite 126 Carrollton TX 75006 / US | [2017/43] |
Frühere [2007/36] | Für alle benannten Staaten Swiss-American Products, Inc. 2055 Luna Road, Suite 126 Dallas TX 75006 / US | Erfinder | 01 /
KLING, William, O. 2055 Luna Road, Suite 126 Dallas, Texas 75006 / US | 02 /
PARNELL, Laura, K. S. 6522 Harbor Mist Missouri City, Texas 77459 / US | [2007/36] | Vertreter | Whitfield, Gillian Janette, et al Astrum ElementOne Limited Merlin House Langstone Newport NP18 2HJ / GB | [N/P] |
Frühere [2014/08] | Whitfield, Gillian Janette, et al Astrum ElementOne Limited Tower House Fairfax Street Bristol BS1 3BN / GB | ||
Frühere [2013/21] | Whitfield, Gillian Janette, et al Astrum ElementOne Limited St Nicholas House 31-34 High Street Bristol BS1 2AW / GB | ||
Frühere [2009/38] | Whitfield, Gillian Janette Astrum-IP Limited 35 Stow Park Circle Newport South Wales NP20 4HF / GB | ||
Frühere [2008/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2007/36] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05855559.0 | 23.12.2005 | [2007/36] | WO2005US47023 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040639040P | 23.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 639040 P | [2007/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006071849 | Datum: | 06.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1827464 | Datum: | 05.09.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.07.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.07.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.05.2010 | Klassifikation | IPC: | A61K33/32, A61K47/44, A61K9/00, A61L15/18, A61L26/00, // A61P17/02 | [2010/25] | CPC: |
A61K9/0014 (EP,US);
A61K33/30 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61K47/44 (EP,US);
A61K9/0017 (EP,US);
A61L15/18 (EP,US);
A61L26/0066 (EP,US);
A61P17/02 (EP);
A61L2300/102 (EP,US);
A61L2300/802 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
A61K33/30, A61K2300/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/36] | A61K33/32 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/36] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNGEN AUF ZINKBASIS UND ANWENDUNGSVERFAHREN | [2007/36] | Englisch: | ZINC-BASED COMPOSITIONS AND METHODS OF USE | [2007/36] | Französisch: | COMPOSITIONS A BASE DE ZINC ET LEURS METHODES D'UTILISATION | [2007/36] | Eintritt in die regionale Phase | 22.06.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.06.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 22.06.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.06.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.07.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/36] | 11.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.01.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.01.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 30.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.03.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 30.03.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.03.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 11.04.2022 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 25.04.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 25.04.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.05.2018 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 30.07.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.07.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.08.2015 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 21.01.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.01.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 06.02.2013 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil nicht der Wunsch geäußert wurde, die Anmeldung aufrechtzuerhalten | 11.04.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.04.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.05.2011 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 11.04.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.04.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.05.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 05.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 04.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 02.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 02.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 02.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 02.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 02.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO9727837 (DOKMANN SLAVKO [SI]) [X] 1-8,10-16,18-50,52-68,70 * abstract * * claims 1-19 * [I] 9,17,51,69; | [XI]US2004058011 (PETERSSON LENNART G [US]) [X] 1-8,10-16,18-50,52-68,70 * abstract * * claims 1-11 * * page 2, column left, line 1 - line 5 *[I] 9,17,51,69 | Internationale Recherche | [X]US6558710 (GODFREY HELEN REBECCA [US]); | [X]US2004219227 (MODAK SHANTA [US], et al) |