EP1806896 - Verfahren zur Auswahl und Darstellung einer Zusatzinformation [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.06.2008 [2008/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HURRA Communications GmbH Wollgrasweg 27 70599 Stuttgart / DE | [2007/28] | Erfinder | 01 /
Schweier, René Weidenrösdenweg 23 70599 Stuttgart / DE | [2007/28] | Vertreter | Wörz, Volker Alfred Dreiss Patentanwälte PartG mbB Friedrichstrasse 6 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2007/28] | Wörz, Volker Alfred Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker, Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06000350.6 | 10.01.2006 | [2007/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1806896 | Datum: | 11.07.2007 | Sprache: | DE | [2007/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2006 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2007/28] | CPC: |
G06Q30/00 (EP);
H04L67/306 (EP);
H04L67/535 (EP);
H04L67/75 (EP);
H04L69/329 (EP);
H04M3/4878 (EP);
H04N21/23424 (EP);
H04N21/25891 (EP);
H04N21/44213 (EP);
H04N21/4532 (EP);
H04N21/47815 (EP);
H04M3/42068 (EP);
H04M3/4211 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2008/12] |
Frühere [2007/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Auswahl und Darstellung einer Zusatzinformation | [2007/28] | Englisch: | Method of selecting and presenting supplementary information | [2007/28] | Französisch: | Procédé de sélection et présentation d'une information supplémentaire | [2007/28] | Prüfungsverfahren | 18.01.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/28] | 13.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.12.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/26] | 29.01.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/26] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2008 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2001023436 (SRINIVASAN ANAND [US], et al) [X] 1-9,11-15 * abstract * * paragraph [0013] - paragraph [0016] * * paragraph [0044] * * paragraph [0052] * * paragraph [0081] - paragraph [0082] * * paragraph [0107] * * paragraph [0123] - paragraph [0126] * * paragraph [0184] - paragraph [0230] *; | [X]US2002178447 (PLOTNICK MICHAEL A [US], et al) [X] 1-9,11-15 * abstract * * paragraph [0070] * * paragraph [0080] - paragraph [0085] * * paragraph [0088] - paragraph [0089] * * paragraph [0092] - paragraph [0093] * * paragraph [0101] * * paragraph [0109] - paragraph [0112] * * paragraph [0123] - paragraph [0124] * * paragraph [0129] - paragraph [0130] *; | [X]WO2004057850 (LOOKATEL B V [NL], et al) [X] 1,3,4,6,7,9-15 * page 1, line 10 - line 33 * * page 5, line 11 - page 8, line 21 *; | [X]US6857024 (CHEN MICHAEL C [US], et al) [X] 1,3,4,6,9-15 * abstract * * column 1, line 23 - column 2, line 7 * * column 3, line 33 - column 6, line 20 * * column 13, line 51 - column 15, line 27 ** column 17, line 41 - line 52 *; | [X]US2005097599 (PLOTNICK MICHAEL A [US], et al) [X] 1-9,11-15 * abstract * * paragraph [0090] * * paragraph [0109] * * paragraph [0121] - paragraph [0142] * * paragraph [0151] - paragraph [0158] * * paragraph [0163] - paragraph [0174] * * paragraph [0189] - paragraph [0196] * |