EP1701085 - Druckgasquelle mit Brenngasfüllung für manuelle Handhabung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.01.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.03.2014 [2014/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rothenberger AG Industriestrasse 7 65779 Kelkheim / Ts. / DE | [2006/37] | Erfinder | 01 /
Geisperger, Stefan Johann-Strauss-Strasse 58 65779 Kelkheim / DE | [2006/37] | Vertreter | Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB Bockenheimer Landstraße 25 60325 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2011/47] | KEIL & SCHAAFHAUSEN Patentanwälte Cronstettenstraße 66 60322 Frankfurt am Main / DE | ||
Frühere [2011/37] | (deleted) | ||
Frühere [2006/37] | Zapfe, Hans Patentanwalt, Postfach 20 01 51 63136 Heusenstamm / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06002896.6 | 14.02.2006 | [2006/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051010281 | 07.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005010281 | [2006/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1701085 | Datum: | 13.09.2006 | Sprache: | DE | [2006/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1701085 | Datum: | 20.04.2011 | [2011/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.2011 | Klassifikation | IPC: | F17C1/14 | [2006/37] | CPC: |
F17C1/14 (EP);
F17C2201/0109 (EP);
F17C2201/0114 (EP);
F17C2201/058 (EP);
F17C2203/0617 (EP);
F17C2203/0646 (EP);
F17C2203/0648 (EP);
F17C2205/018 (EP);
F17C2205/0329 (EP);
F17C2205/0394 (EP);
F17C2221/035 (EP);
F17C2223/0153 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/13] |
Frühere [2011/52] | |||
Frühere [2006/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Druckgasquelle mit Brenngasfüllung für manuelle Handhabung | [2006/37] | Englisch: | Source of pressure gas with combustion gas for manual operation | [2006/37] | Französisch: | Source de gaz sous pression avec gaz combustible pour opération manuelle | [2006/37] | Prüfungsverfahren | 08.02.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.02.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/13] | 22.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.09.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.09.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/10] | 29.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/10] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.03.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 08.02.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.02.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 05.03.2012 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 08.02.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.02.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 05.03.2012 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 08.02.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.02.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 05.03.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3024936 (LOGUE JR CLYDE C) [X] 1-3,6,7 * the whole document *; | [X]DE7340580U (ALCAN ALUMINIUMWERKE GMBH) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]US3889835 (AVANT RICHARD H, et al) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]US4854343 (RILETT JOHN W [GB]) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]EP0741088 (LECHNER GMBH [DE]) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]US2895633 (CONRAD ZELLWEGER) [X] 1-3,6,7 * figure 3 *; | [X]EP0050947 (ALCAN ALUMINIUM LTD [GB], et al) [X] 1-9 * the whole document * | vom Anmelder | DE2029498 | DE3005378 | DE3318728 | DE19914029 | EP1333223 | EP0390711 | DE69000390T | US3024936 | DE3741628 | DE7340580U | US3889835 |