Benannte Vertragsstaaten | DE | | GB | | Prüfungsverfahren | 12.09.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Europäisches Patent erteilt | 12.12.2007 | Einspruchsverfahren | 15.09.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.11.2008 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 14.06.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 0889351 | Country of Ref Document: | EP | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 14.06.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE GB | | Datum des Ereignisses: | 06.12.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20061024 | | Datum des Ereignisses: | 21.02.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | Designated State(s): | DE GB | | Datum des Ereignisses: | 12.12.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 0889351 | Country of Ref Document: | EP | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 12.12.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE GB | | Datum des Ereignisses: | 12.12.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB FG4D | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT GRANTED | | Datum des Ereignisses: | 24.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 69738383 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 20080124 | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 19.11.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | Effective DATE: | 20080915 | | Datum des Ereignisses: | 30.01.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20081027 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20081017 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 30.07.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20100501 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20091027 | | Datum des Ereignisses: | 09.11.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 22.09.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 12.05.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 17.10.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 17.10.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |