EP1738737 - Zu formstabilen Formkörpern aushärtendes kondensationsvernetzendes Dentalmaterial [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kettenbach GmbH & CO. KG Im Heerfeld 7 35713 Eschenburg / DE | [2007/01] | Erfinder | 01 /
Bublewitz, Alexander. Dr Waldstrasse 27 35745 Herborn / DE | 02 /
Reber, Jens-Peter. Dr Goethestrasse 45 58540 Meinerzhagen / DE | [2007/01] | Vertreter | Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB Bockenheimer Landstraße 25 60325 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2012/20] | KEIL & SCHAAFHAUSEN Patentanwälte Cronstettenstraße 66 60322 Frankfurt am Main / DE | ||
Frühere [2007/01] | KEIL & SCHAAFHAUSEN Patentanwälte Cronstettenstrasse 66 60322 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06004915.2 | 10.03.2006 | [2007/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051031201 | 01.07.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005031201 | [2007/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1738737 | Datum: | 03.01.2007 | Sprache: | DE | [2007/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1738737 | Datum: | 16.05.2012 | Sprache: | DE | [2012/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.11.2006 | Klassifikation | IPC: | A61K6/10, A61K6/093 | [2007/01] | CPC: |
A61K6/90 (EP,US)
| C-Set: |
A61K6/90, C08L83/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [2007/36] |
Frühere [2007/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zu formstabilen Formkörpern aushärtendes kondensationsvernetzendes Dentalmaterial | [2007/01] | Englisch: | Dimensionally stable articles from cured condensation-crosslinked dental material | [2007/01] | Französisch: | Articles indéformables de matériau dentaire réticulant par condensation | [2007/01] | Prüfungsverfahren | 30.01.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/12] | 03.03.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.10.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 19.02.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 27.08.2012 | [2013/22] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]EP1226808 (HERAEUS KULZER GMBH & CO KG [DE]) [DY] 1-21 * paragraphs [0007] , [0021] - paragraph [0022] * * example - * * claim - *; | [Y]EP0748621 (BAYER AG [DE]) [Y] 1-21 * page 3, line 42 - line 46 *; | [A]EP1402873 (HERAEUS KULZER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-21 * tables 1,3 * * claim - *; | [PX]WO2005077321 (KETTENBACH GMBH & CO KG [DE], et al) [PX] 1-21 * claim - * | vom Anmelder | DE10104079 | EP0629819 | DE10139132 | US4906707 | EP0372561 | EP1303560 | EP0170865 | US4160778 | EP1339373 | DE3502594 | DE10061195 | EP0723807 | EP0541972 | EP0492412 | EP0492413 | EP0956908 | - Ullmann Encyclopädie der Technischen Chemie, vol. 21, page 523 | - ZM, vol. 93, no. 15, page 32 FF | WO1998EP01993 |