EP1676781 - Drahtlose Kommunikationsvorrichtung und Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mineral Lassen LLC 2215-B Renaissance Drive, Suite 5 Las Vegas NV 89119 / US | [2006/27] | Erfinder | 01 /
Forster, Ian James 31, Great Cob Springfield Chelmsford Essex CM1 6LA / GB | 02 /
King, Patrick F. 418 North Park Boulevard Glen Ellyn IL 60137 / US | [2006/27] | Vertreter | Metten, Karl-Heinz, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/50] | Metten, Karl-Heinz, et al Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2006/27] | Weber-Bruls, Dorothée, et al Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06007370.7 | 17.07.2001 | [2006/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000618505 | 18.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 618505 | [2006/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1676781 | Datum: | 05.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1676781 | Datum: | 13.06.2007 | [2007/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1676781 | Datum: | 07.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.05.2007 | Klassifikation | IPC: | G06K19/077, H01Q13/10, B65D5/42, B65D25/20, H01Q9/28, H01Q1/22, H01Q1/28 | [2007/24] | CPC: |
G06K19/07749 (EP,US);
B65B15/04 (EP,US);
B65B61/20 (EP,US);
B65D25/205 (EP,US);
B65D33/004 (EP,US);
B65D5/4233 (EP,US);
B65D75/54 (EP,US);
G06K19/04 (EP,US);
G06K19/0716 (EP,US);
G06K19/07758 (EP,US);
G06K19/07771 (EP,US);
G06K19/07798 (EP,US);
H01Q1/2208 (EP,US);
H01Q1/2225 (EP,US);
H01Q1/24 (EP,US);
H01Q1/3241 (EP,US);
H01Q13/10 (EP,US);
H01Q21/28 (EP,US);
H01Q5/00 (EP,US);
H01Q5/378 (EP,US);
H01Q5/40 (EP,US);
H01Q9/28 (EP,US);
H01Q9/285 (EP,US);
H01Q9/40 (EP,US);
B31B50/81 (EP,US);
B65C2009/0003 (EP,US);
B65D2203/10 (EP,US);
G11B23/286 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2006/27] | B65D5/42, B65D25/20, G06K19/077, H01Q9/28, H01Q13/10, H01Q21/28 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2006/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drahtlose Kommunikationsvorrichtung und Verfahren | [2006/27] | Englisch: | Wireless communiction device and method | [2006/27] | Französisch: | Dispositif communication sans fil et procédé | [2006/27] | Prüfungsverfahren | 07.04.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/27] | 13.12.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.04.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP01949756.9 / EP1301962 | Einspruch (Einsprüche) | 08.07.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 04.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.10.2009 | BE | 07.10.2009 | CY | 07.10.2009 | DK | 07.10.2009 | FI | 07.10.2009 | IT | 07.10.2009 | NL | 07.10.2009 | SE | 07.10.2009 | TR | 07.10.2009 | GR | 08.01.2010 | ES | 18.01.2010 | PT | 08.02.2010 | [2012/47] |
Frühere [2012/37] | AT | 07.10.2009 | |
BE | 07.10.2009 | ||
CY | 07.10.2009 | ||
DK | 07.10.2009 | ||
FI | 07.10.2009 | ||
IT | 07.10.2009 | ||
NL | 07.10.2009 | ||
SE | 07.10.2009 | ||
GR | 08.01.2010 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2011/16] | AT | 07.10.2009 | |
BE | 07.10.2009 | ||
DK | 07.10.2009 | ||
FI | 07.10.2009 | ||
IT | 07.10.2009 | ||
NL | 07.10.2009 | ||
SE | 07.10.2009 | ||
GR | 08.01.2010 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2011/02] | AT | 07.10.2009 | |
BE | 07.10.2009 | ||
DK | 07.10.2009 | ||
FI | 07.10.2009 | ||
NL | 07.10.2009 | ||
SE | 07.10.2009 | ||
GR | 08.01.2010 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2010/40] | AT | 07.10.2009 | |
BE | 07.10.2009 | ||
DK | 07.10.2009 | ||
FI | 07.10.2009 | ||
NL | 07.10.2009 | ||
SE | 07.10.2009 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2010/33] | AT | 07.10.2009 | |
BE | 07.10.2009 | ||
FI | 07.10.2009 | ||
NL | 07.10.2009 | ||
SE | 07.10.2009 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2010/29] | AT | 07.10.2009 | |
BE | 07.10.2009 | ||
FI | 07.10.2009 | ||
SE | 07.10.2009 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2010/25] | FI | 07.10.2009 | |
SE | 07.10.2009 | ||
ES | 18.01.2010 | ||
PT | 08.02.2010 | ||
Frühere [2010/19] | ES | 18.01.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4410890 (DAVIS STEVAN A [US], et al) [X] 4-10,15-17,20,23,24,26,27 * abstract *; | [Y]US4916457 (FOY WONG [US], et al) [Y] 17,18 * abstract *; | [X]US5406263 (TUTTLE JOHN R [US]) [X] 19,20 * column 4 - column 5; figures 6,7 *; | [X]US5430441 (BICKLEY ROBERT H [US], et al) [X] 1,3 * column 4, line 20 - column 5, line 53; figures 3-5 *; | [X]EP0706232 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [X] 4-9,15-17,19,20,24,26,27 * column 6, line 41 - column 10, line 47; figures 2-7 *; | [X]WO9827609 (RAYTHEON TI SYST INC [US]) [X] 1-3 * page 10 - page 13; figures 1,7 *; | [A]EP0861788 (SMURFIT SOCAR SA [FR]) [A] 1-27* the whole document *; | [XY]WO9960657 (NORTEL MATRA CELLULAR [FR], et al) [X] 4-10,15,16,19,21,23,24,26 * page 5, line 35 - page 6, line 20; figures 2,6 * [Y] 17,18; | [X]WO0023994 (INTERMEC IP CORP [US]) [X] 1,3 * page 17, line 30 - page 18, line 13; figure 14 *; | [PX]WO0124109 (MOORE NORTH AMERICA INC [US]) [PX] 19,20,22,24-27 * pages 1-10; figures 1-8 *; | [E]WO0173675 (MARCONI CORP PLC [GB]) [E] 1,3-6,16,17,19-21,23,27 * page 10, line 14 - page 11, line 14; figures 3,4c,4d * | vom Anmelder | US4975711 | US5347280 | US5922550 | WO9960657 | US6027622 | US20000536334 |