17.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] |
03.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.08.2015 [2015/32] |
29.11.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.01.2014 [2014/01] |
19.07.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2013 [2013/34] |
26.04.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] |
19.04.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2013 [2013/21] |
19.04.2013 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 22.05.2013 [2013/21] |
08.03.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.04.2013 [2013/15] |
22.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.03.2013 [2013/13] |
08.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] |
01.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2013 [2013/10] |
25.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2013 [2013/09] |
16.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2012 [2012/51] |
09.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2012 [2012/50] |
02.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2012 [2012/49] |
26.10.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.11.2012 [2012/48] |
19.10.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] |
08.06.2012 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 11.07.2012 [2012/28] |
11.05.2012 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 13.06.2012 [2012/24] |
08.05.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.04.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
25.04.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
10.12.2011 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
24.10.2011 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
15.07.2011 |
Endgültige Liste der benannten Staaten |
veröffentlicht am 17.08.2011 [2011/33] |
08.07.2011 |
Erster Prüfungsbericht |
|
04.07.2011 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
17.06.2011 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 20.07.2011 [2011/29] |
06.05.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.04.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
05.11.2010 |
Veröffentlichung des Recherchenberichts |
veröffentlicht am 08.12.2010 [2010/49] |
05.11.2010 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 08.12.2010 [2010/49] |
06.05.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.05.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.05.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.02.2007 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 21.03.2007 [2007/12] |