EP1721998 - Stranggepresstes Rohrteil aus Aluminium-Legierung für Wärmetauscher mit natürlichem Kühlmittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/46] | Werkstoff für stranggepresstes Rohr aus Aluminium-Legierung für Wärmetauscher mit natürlichem Kühlmittel | ||
[2010/27] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 24.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.10.2011 [2011/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Furukawa-Sky Aluminum Corporation 14-1, Sotokanda 4-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Für alle benannten Staaten DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | [2010/43] |
Frühere [2007/13] | Für alle benannten Staaten Furukawa-Sky Aluminum Corporation 14-1, Sotokanda 4-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Für alle benannten Staaten DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | |||
Frühere [2006/46] | Für alle benannten Staaten Furukawa-Sky Aluminum Corp. 14-1 Sotokanda 4 Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Für alle benannten Staaten DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | Erfinder | 01 /
Ninomiya, Junji, c/o Furukawa-Sky Aluminium Corp. 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | 02 /
Tanaka, Satoshi, c/o Furukawa-Sky Aluminium Corp. 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Kashiwazaki, Kazuhisa, c/o Furukawa-Sky Aluminium 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | 04 /
Katou, Kazumi, c/o Furukawa-Sky Aluminium 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Oya, Yoshiyuki, c/o Furukawa-Sky Aluminium 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | 06 /
Nakamura, Tomohiko, c/o Denso Corp. 1-1, Showacho Kariya-shi, Aichi / JP | [2006/46] | Vertreter | Forstmeyer, Dietmar, et al Boeters & Lieck Oberanger 32 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/46] | Forstmeyer, Dietmar, et al BOETERS & LIECK Oberanger 32 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06009528.8 | 09.05.2006 | [2006/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050137845 | 10.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005137845 | [2006/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1721998 | Datum: | 15.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1721998 | Datum: | 27.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.2006 | Klassifikation | IPC: | C22C21/00 | [2006/46] | CPC: |
C22C21/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2007/29] |
Frühere [2006/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stranggepresstes Rohrteil aus Aluminium-Legierung für Wärmetauscher mit natürlichem Kühlmittel | [2010/27] | Englisch: | Aluminium alloy extruded tube material for heat exchanger using natural refrigerant | [2006/46] | Französisch: | Matériau tubulaire extrudé en alliage d'aluminium pour échangeur de chaleur avec réfrigérant naturel | [2010/27] |
Frühere [2006/46] | Werkstoff für stranggepresstes Rohr aus Aluminium-Legierung für Wärmetauscher mit natürlichem Kühlmittel | ||
Frühere [2006/46] | Matériau pour tube extrudé en alliage d'aluminium pour échangeur de chaleur avec réfrigérant naturel | Prüfungsverfahren | 13.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/22] | 31.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2000087168 ; | [X]US3938991 (SPERRY PHILIP R, et al) [X] 1-5 * column 2, line 32 - line 62 * * column 3, line 35 - column 5, line 13; examples I,II * * claim - *; | [A]EP0315789 (INTEVEP SA [VE]) [A] 1-5* the whole document *; | [A]EP1484425 (FURUKAWA SKY ALUMINUM CORP [JP]) [A] 1-5 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20000922), vol. 2000, no. 06, & JP2000087168 A 20000328 (MITSUBISHI ALUM CO LTD) [X] 1-5 * abstract * * page 9; example z; table 4 * | vom Anmelder | JP2000087168 |