EP1741664 - Stelleinrichtung zum Positionieren einer Last [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zimmermann, Jürgen Scheffelstrasse 8 6900 Bregenz / AT | [2007/02] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2007/02] | Vertreter | Hofmann, Ralf U., et al Hofmann & Fechner Patentanwälte Hörnlingerstrasse 3 Postfach 5 6830 Rankweil / AT | [N/P] |
Frühere [2007/02] | Hofmann, Ralf U., et al Hefel & Hofmann Patentanwälte Egelseestrasse 65a 6800 Feldkirch / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06011910.4 | 09.06.2006 | [2007/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20050000454 | 05.07.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 4542005 | [2007/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1741664 | Datum: | 10.01.2007 | Sprache: | DE | [2007/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1741664 | Datum: | 21.11.2007 | [2007/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1741664 | Datum: | 07.01.2009 | Sprache: | DE | [2009/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.2007 | Klassifikation | IPC: | B66F3/18, F16H1/16 | [2007/02] | CPC: |
B66F3/18 (EP,US);
F16H1/16 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stelleinrichtung zum Positionieren einer Last | [2007/02] | Englisch: | Actuator for positioning a load | [2007/02] | Französisch: | Actionneur pour le positionnement d'une charge | [2007/02] | Prüfungsverfahren | 08.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/31] | 08.10.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 07.01.2009 | CZ | 07.01.2009 | DK | 07.01.2009 | EE | 07.01.2009 | FI | 07.01.2009 | IE | 07.01.2009 | LT | 07.01.2009 | LV | 07.01.2009 | NL | 07.01.2009 | PL | 07.01.2009 | RO | 07.01.2009 | SI | 07.01.2009 | SK | 07.01.2009 | TR | 07.01.2009 | BG | 07.04.2009 | SE | 07.04.2009 | GR | 08.04.2009 | IS | 07.05.2009 | PT | 08.06.2009 | LU | 09.06.2009 | BE | 30.06.2009 | MC | 30.06.2009 | HU | 08.07.2009 | [2011/44] |
Frühere [2011/32] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
GR | 08.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
LU | 09.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
HU | 08.07.2009 | ||
Frühere [2011/22] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
GR | 08.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
LU | 09.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Frühere [2011/02] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
GR | 08.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Frühere [2010/28] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
BE | 30.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Frühere [2010/13] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
BG | 07.04.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Frühere [2010/07] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
MC | 30.06.2009 | ||
Frühere [2010/01] | CZ | 07.01.2009 | |
DK | 07.01.2009 | ||
EE | 07.01.2009 | ||
FI | 07.01.2009 | ||
IE | 07.01.2009 | ||
LT | 07.01.2009 | ||
LV | 07.01.2009 | ||
NL | 07.01.2009 | ||
PL | 07.01.2009 | ||
RO | 07.01.2009 | ||
SI | 07.01.2009 | ||
SK | 07.01.2009 | ||
SE | 07.04.2009 | ||
IS | 07.05.2009 | ||
PT | 08.06.2009 | ||
Frühere [2009/28] | NL | 07.01.2009 | |
SI | 07.01.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2981518 (WISE RALPH H) [A] 1* the whole document *; | [A]US3339892 (DIXON JOHN J) [A] 1 * the whole document *; | [A]US3532322 (WEBSTER WARREN E, et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0014070 (FORTUNE ENG [GB]) [A] 1 * the whole document * |