EP1750221 - System, Verfahren und Computerprogramm zur Vorhersage von Wahrscheinlichkeit, Ausmass und Zeit des Auftretens eines Ereignisses oder einer Änderung mittels Kombination kognitiver Kausalmodelle mit Schlussfolgerung und Textverarbeitung für wissensgesteuerte Entscheidungsunterstützung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 26.11.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.11.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 29.12.2010 [2010/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [2007/06] | Erfinder | 01 /
Kipersztok, Oscar 7536 146th Avenue NE Redmond, Washington 98052 / US | [2007/06] | Vertreter | Lindner, Michael, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2007/06] | Lindner, Michael, et al Witte, Weller & Partner, Patentanwälte, Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06014663.6 | 14.07.2006 | [2007/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050699109P | 14.07.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 699109 P | US20050220213 | 06.09.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 220213 | [2007/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1750221 | Datum: | 07.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.11.2006 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/00 | [2007/06] | CPC: |
G06Q10/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System, Verfahren und Computerprogramm zur Vorhersage von Wahrscheinlichkeit, Ausmass und Zeit des Auftretens eines Ereignisses oder einer Änderung mittels Kombination kognitiver Kausalmodelle mit Schlussfolgerung und Textverarbeitung für wissensgesteuerte Entscheidungsunterstützung | [2007/06] | Englisch: | System, method, and computer program to predict the likelihood, the extent, and the time of an event or change occurrence using a combination of cognitive causal models with reasoning and text processing for knowledge driven decision support | [2007/06] | Französisch: | Système, procédé et programme informatique prédisant la probabilité, l'étendue, la durée d'un événement ou de l'apparition d'un changement utilisant une combinaison de modèles causaux cognitifs avec résonance et de traitement de textes pour le support de décisions géré par la connaissance | [2007/06] | Prüfungsverfahren | 07.07.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/34] | 29.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 26.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2010 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/52] | 29.06.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.08.2010 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2010/52] | 10.08.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 26.06.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.06.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO02101555 (HONEYWELL INT INC [US]) [X] 1-19 * abstract * * page 2, paragraph 6 * * page 3, paragraph 11 - page 5, paragraph 16 * * page 7, paragraph 21 *; | [X]WO2004042493 (LAB FOR INFORMATION TECHNOLOGY [SG], et al) [X] 1-19 * abstract * * page 1, line 5 - page 2, line 6 * * page 2, line 28 - page 4, line 14 * * page 5, line 25 - page 8, line 15 * * page 16, lines 12-30 *; | [X]US2005028033 (KIPERSZTOK OSCAR [US], et al) [X] 1-19 * abstract * * page 1, paragraph 1 * * page 2, paragraph 13 - page 3, paragraph 14 * * page 4, paragraph 22 - page 5, paragraph 30 * * page 6, paragraph 44 * * page 7, paragraph 47 - page 8, paragraph 58 *; | [X] - MITTERMAYER M-A, "Forecasting intraday stock price trends with text mining techniques", SYSTEM SCIENCES, 2004. PROCEEDINGS OF THE 37TH ANNUAL HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON 5-8 JAN. 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040105), ISBN 0-7695-2056-1, pages 64 - 73, XP010683136 [X] 1-19 * abstract * * pages 1-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265201 | [A] - SAKURAI S ET AL, "Analysis of daily business reports based on sequential text mining method", SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, 2004 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE HAGUE, THE NETHERLANDS 10-13 OCT. 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20041010), vol. 4, ISBN 0-7803-8566-7, pages 3279 - 3284, XP010773262 [A] 1,4,10,13,17,19 * abstract * * page 3279, paragraph 1 "Introduction" * * pages 3279-3280, paragraph 2.1 "Problem" * | [A] - ZANASI A, "TEXT MINING: THE NEW COMPETITVE INTELLIGENCE FRONTIER. REAL CASES IN INDUSTRIAL, BANKING AND TELECOM/SMES WORLD", VEILLE SCIENTIFIQUE ET STRATEGIQUE. VSST. CONFERENCE PROCEEDINGS, (20011017), pages 1 - 17, XP008039185 [A] 1,10,17 * abstract * * part 1 "Overview", pages 1-2 * * part 2.1 "Text Mining, Introduction", page 3 * * part 3.1 "The solution, Overview", page 5 * |