EP1792695 - Mehrfachlocher [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 30.10.2013 [2013/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Erwin Müller GmbH Breslauer Strasse 34-38 49808 Lingen / DE | [2007/23] | Erfinder | 01 /
Quaing, Reinhard Zum Fernen Sand 45 48488 Emsbüren / DE | 02 /
Heskamp, Ingo Zum Glockenturm 26 49808 Lingen / DE | [2007/23] | Vertreter | Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft Postfach 12 26 49002 Osnabrück / DE | [N/P] |
Frühere [2011/34] | Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft Postfach 1226 49002 Osnabrück / DE | ||
Frühere [2007/23] | Busse & Busse Patentanwälte Grosshandelsring 6 49084 Osnabrück / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06019312.5 | 15.09.2006 | [2007/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20052018944U | 05.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202005018944 U | [2007/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1792695 | Datum: | 06.06.2007 | Sprache: | DE | [2007/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1792695 | Datum: | 24.08.2011 | Sprache: | DE | [2011/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.2007 | Klassifikation | IPC: | B26D5/02, B26F1/36 | [2007/23] | CPC: |
B26F1/36 (EP);
B26D5/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrfachlocher | [2007/23] | Englisch: | Perforator with a plurality of punchheads | [2007/23] | Französisch: | Perforateur avec plusiers têtes de poinçonnage | [2007/23] | Prüfungsverfahren | 05.12.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/03] | 09.01.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.10.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.04.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.04.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.01.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 25.05.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 24.08.2011 | CZ | 24.08.2011 | DK | 24.08.2011 | EE | 24.08.2011 | FI | 24.08.2011 | IE | 24.08.2011 | LT | 24.08.2011 | LV | 24.08.2011 | NL | 24.08.2011 | PL | 24.08.2011 | RO | 24.08.2011 | SI | 24.08.2011 | SK | 24.08.2011 | TR | 24.08.2011 | LU | 15.09.2011 | BE | 30.09.2011 | CH | 30.09.2011 | LI | 30.09.2011 | MC | 30.09.2011 | BG | 24.11.2011 | GR | 25.11.2011 | ES | 05.12.2011 | IS | 24.12.2011 | PT | 26.12.2011 | [2013/44] |
Frühere [2013/29] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
DK | 24.08.2011 | ||
EE | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
RO | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
SK | 24.08.2011 | ||
LU | 15.09.2011 | ||
BE | 30.09.2011 | ||
CH | 30.09.2011 | ||
LI | 30.09.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
BG | 24.11.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
ES | 05.12.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2013/25] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
DK | 24.08.2011 | ||
EE | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
RO | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
SK | 24.08.2011 | ||
LU | 15.09.2011 | ||
BE | 30.09.2011 | ||
CH | 30.09.2011 | ||
LI | 30.09.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
ES | 05.12.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
DK | 24.08.2011 | ||
EE | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
RO | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
SK | 24.08.2011 | ||
BE | 30.09.2011 | ||
CH | 30.09.2011 | ||
LI | 30.09.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
ES | 05.12.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/33] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
DK | 24.08.2011 | ||
EE | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
RO | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
SK | 24.08.2011 | ||
BE | 30.09.2011 | ||
CH | 30.09.2011 | ||
LI | 30.09.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/30] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
EE | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
RO | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
SK | 24.08.2011 | ||
BE | 30.09.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/23] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
EE | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
RO | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
SK | 24.08.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/21] | CY | 24.08.2011 | |
CZ | 24.08.2011 | ||
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/20] | CY | 24.08.2011 | |
FI | 24.08.2011 | ||
IE | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/12] | CY | 24.08.2011 | |
FI | 24.08.2011 | ||
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/11] | FI | 24.08.2011 | |
LT | 24.08.2011 | ||
LV | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
PL | 24.08.2011 | ||
SI | 24.08.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/10] | FI | 24.08.2011 | |
LT | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
GR | 25.11.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/09] | FI | 24.08.2011 | |
LT | 24.08.2011 | ||
NL | 24.08.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | ||
PT | 26.12.2011 | ||
Frühere [2012/08] | LT | 24.08.2011 | |
NL | 24.08.2011 | ||
IS | 24.12.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]DE3826605 (ZIEBARTH JUERGEN [DE]) [Y] 4-9 * column 3 * [A] 1-3; | [A]DE9011236U (ZIEBARTH, JUERGEN OTTO, DIPL.-KAUFM., 7000 STUTTGART, DE) [A] 1-9* the whole document *; | [XY]EP0540827 (LEITZ LOUIS KG [DE]) [X] 1-3 * figure 1 * [Y] 4-9 |