EP1764987 - Mobiles Endgerät und Programm zur Vorerklärung von Multifunktionstasten vor Ausführung der Funktionen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [N/P] |
Frühere [2010/41] | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | ||
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | ||
Frühere [2007/12] | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | ||
Für alle benannten Staaten MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
Suzuki, Toshiyuki c/o IPD NTT DoCoMo Inc. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
Azami, Toshihiro c/o IPD NTT DoCoMo Inc. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
Inamura, Hiroshi c/o IPD NTT DoCoMo Inc. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 04 /
Tomimori, Takeshi Mitsubishi Electric Corp. 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Fukuda, Keisaku Mitsubishi Electric Corp. 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 06 /
Kawamata, Takenori Mitsubishi Electric Corp. 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2007/12] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/12] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06019379.4 | 15.09.2006 | [2007/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050270342 | 16.09.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005270342 | [2007/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1764987 | Datum: | 21.03.2007 | Sprache: | EN | [2007/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2007 | Klassifikation | IPC: | H04M1/725, H04M1/2745, H04M1/247, G06F3/023 | [2007/12] | CPC: |
G06F3/0233 (EP,US);
H04M1/72466 (EP,US);
G06F3/0489 (EP,US);
H04M1/72403 (EP,US);
H04M2250/22 (EP,US);
H04M2250/56 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2007/48] |
Frühere [2007/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mobiles Endgerät und Programm zur Vorerklärung von Multifunktionstasten vor Ausführung der Funktionen | [2007/12] | Englisch: | Mobile terminal and program for pre-explanation of multi-function keys before executing the functions | [2007/12] | Französisch: | Terminal mobile et programme pour pré-expliquer des touches multi-fonctions avant d'exécuter ces fonctions | [2007/12] | Prüfungsverfahren | 07.09.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/44] | 24.03.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.04.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/36] | 30.04.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.03.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 18.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 16.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2017 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9208285 (ADVANCED CELLULAR TELCOM INC [US]) [A] 1,6 * page 1, line 17 - line 30 * * page 3, line 4 - line 18 * * page 4, line 11 - line 29 * * page 6, line 11 - line 22 * * page 7, line 24 - line 29 * * page 8, line 7 - line 30 * * page 11, line 18 - line 30 * * page 12, line 24 - line 31 * * figures 1,2 *; | [A]EP0859498 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,6 * column 5, line 39 - line 56 *; | [A]JP2000278374 (TOSHIBA CORP) [A] 1,6* abstract *; | [Y]US2001043189 (BRISEBOIS MICHEL A [CA], et al) [Y] 4 * paragraph [0028] - paragraph [0029] * * paragraph [0043] - paragraph [0044] * * paragraph [0057] - paragraph [0059] * * paragraph [0063] - paragraph [0066] *; | [XY]US2002057259 (SUZUKI YASUKO [JP]) [X] 1-3,5,6 * paragraph [0001] * * paragraph [0007] - paragraph [0034] * * paragraph [0043] * * paragraph [0054] - paragraph [0056] * * figures 1,4 * [Y] 4; | [A]EP1309158 (NEC CORP [JP]) [A] 1,6 * paragraph [0001] * * paragraph [0015] * * paragraph [0019] - paragraph [0020] * * paragraph [0035] - paragraph [0044] * * figures 4,5 * |