blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1777389

EP1777389 - Verwendung eines Turbokompressors zur Gewinnung von Energie aus einem unter Druck stehenden Gas [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  25.06.2010
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip25.06.2010Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 28.07.2010  [2010/30]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Tentscher, Wolfgang
Karl-Stieler-Str. 3
12167 Berlin / DE
[2009/15]
Frühere [2007/17]Für alle benannten Staaten
Eco Naturgas Handels GmbH
Karl-Stieler-Strasse 3
12167 Berlin / DE
Erfinder01 / Tentscher, Wolfgang Dr.
Karl-Stieler-Strasse 3
12167 Berlin / DE
 [2007/17]
VertreterSSM Sandmair
Patentanwälte Rechtsanwalt
Partnerschaft mbB
Joseph-Wild-Straße 20
81829 München / DE
[N/P]
Frühere [2007/17]Schwabe - Sandmair - Marx
Patentanwälte Stuntzstrasse 16
81677 München / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag06022092.820.10.2006
[2007/17]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE2005105057321.10.2005         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005050573
[2007/17]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP1777389
Datum:25.04.2007
Sprache:DE
[2007/17]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP1777389
Datum:29.07.2009
[2009/31]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP30.06.2009
KlassifikationIPC:F02C1/02, // F02C6/12
[2009/31]
CPC:
F02C6/12 (EP); F02C1/02 (EP); F05D2220/40 (EP);
F05D2230/52 (EP); F05D2240/40 (EP); Y02E20/14 (EP);
Y02E50/10 (EP) (-)
Frühere IPC [2007/17]F02C1/02
Benannte Vertragsstaaten[2010/14]
Frühere [2007/17]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  NL,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verwendung eines Turbokompressors zur Gewinnung von Energie aus einem unter Druck stehenden Gas[2007/17]
Englisch:Use of a turbocompressor for obtaining energy from a gas under pressure[2007/17]
Französisch:Utilisation d'un turbocompresseur pour récupérer de l'énergie à partir d'un gaz sous pression[2007/17]
Prüfungsverfahren30.01.2010Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2010/30]
09.03.2010Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2010/30]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
14.10.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.10.200904   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[Y]GB2000229  (LUNDBERG R) [Y] 9-10,20-21,23 * abstract * * page 5, line 61 - page 8, line 21 * * figures 1-5 *;
 [X]US4237693  (CORDELL GEOFFREY B [GB], et al) [X] 1,18-19,26 * abstract * * column 3, line 38 - line 57 * * figure - *;
 [A]US4733528  (PINTO ALWYN [GB]) [A] 1-26 * abstract * * figure - *;
 [XY]EP0563520  (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [X] 1-6,13-14,18,22,25-26 * abstract * * figure - * * column 2, line 9 - line 11 * * claim - * [Y] 7-12,15-17,20-21,23-24;
 [X]EP0801218  (FINMECCANICA SPA [IT]) [X] 1,18-19,26 * abstract * * column 3, line 38 - column 5, line 50 * * figure - *;
 [A]EP1031803  (COMPRESSOR CONTROLS CORP [US]) [A] 1-26 * abstract * * figure - ** paragraph [0015] - paragraph [0027] *;
 [Y]US2002163200  (OGLESBY KEITH ANDREW [US], et al) [Y] 17 * abstract * * paragraph [0006] - paragraph [0010] * * figure 1 *;
 [Y]EP1310644  (TUZOVA ALLA PAVLOVNA [RU]) [Y] 7-8,11-12,24 * abstract * * paragraph [0021] - paragraph [0035] * * figure - *;
 [Y]EP1528237  (HITACHI LTD [JP]) [Y] 15-16 * abstract * * paragraph [0004] - paragraph [0006] * * figure - *;
 [A]US2005210878  (ASHIKIAN DANIEL [US]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0009] - paragraph [0012] * * figure - *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.