EP1788673 - Verfahren zur Herstellung eines optischen Modules [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.12.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 10.03.2010 [2010/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 4-1, Nishishinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/21] | Für alle benannten Staaten SEIKO EPSON CORPORATION 4-1, Nishishinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | Erfinder | 01 /
Nagasaka, Kimio Seiko Epson Corp. 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi Nagano-ken 392-8502 / JP | 02 /
Kikushima, Masayuki Epson Toyocom Corp. 421-8, Hino Hino-shi Tokyo 191-8501 / JP | [2007/21] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/10] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | ||
Frühere [2007/21] | Hoffmann, Eckart Patentanwalt, Bahnhofstrasse 103 82166 Gräfelfing / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06023735.1 | 15.11.2006 | [2007/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050334303 | 18.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005334303 | [2007/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1788673 | Datum: | 23.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2007 | Klassifikation | IPC: | H01S5/022, // G02B6/42 | [2007/21] | CPC: |
H01L24/32 (EP,US);
G02B6/4204 (EP,US);
G02B6/4244 (EP,US);
G02B6/4251 (EP,US);
G02B6/4257 (EP,US);
G02B6/4267 (EP,US);
G02B6/4272 (EP,US);
G02B6/4273 (EP,US);
H01L24/73 (EP,US);
H01L24/83 (EP,US);
H01L24/91 (EP,US);
H01L31/0203 (EP,US);
H01L31/02325 (EP,US);
G02B6/4201 (EP,US);
G02B6/4231 (EP,US);
H01L2224/1134 (EP,US);
H01L2224/16225 (EP,US);
H01L2224/29339 (EP,US);
H01L2224/32225 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48227 (EP,US);
H01L2224/48237 (EP,US);
H01L2224/73204 (EP,US);
H01L2224/73257 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP,US);
H01L2224/8314 (EP,US);
H01L2224/838 (EP,US);
H01L2224/92247 (EP,US);
H01L24/29 (EP,US);
H01L2924/00013 (EP,US);
H01L2924/01005 (EP,US);
H01L2924/01006 (EP,US);
H01L2924/01013 (EP,US);
H01L2924/01033 (EP,US);
H01L2924/01047 (EP,US);
H01L2924/01079 (EP,US);
H01L2924/01082 (EP,US);
H01L2924/12042 (EP,US);
H01L2924/15153 (EP,US);
H01L2924/1517 (EP,US);
H01L2924/16195 (EP,US);
H01L2924/19107 (EP);
| C-Set: |
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/73204, H01L2224/16225, H01L2224/32225, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2224/73265, H01L2224/32225, H01L2224/48227 (US,EP);
H01L2224/73265, H01L2224/32225, H01L2224/48227, H01L2924/00012 (EP,US);
H01L2224/73265, H01L2224/32225, H01L2224/48237, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2224/92247, H01L2224/73265, H01L2224/32225, H01L2224/48227, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2224/92247, H01L2224/73265, H01L2224/32225, H01L2224/48237, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2924/00013, H01L2224/13099 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | DE [2008/05] |
Frühere [2007/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines optischen Modules | [2007/21] | Englisch: | Method of manufacturing an optical module | [2007/21] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un module optique | [2007/21] | Prüfungsverfahren | 07.09.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/43] | 13.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/03] | 04.09.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO0182347 (TOYODA GOSEI KK [JP], et al) [X] 1,7 * abstract * * page 7, line 21 - page 8, line 27 * * the whole document * [Y] 2; | [Y]US6384473 (PETERSON KENNETH A [US], et al) [Y] 1-3,6,10 * abstract * * column 2, line 10 - line 32 * * column 3, line 5 - line 29 * * column 7, line 10 - line 28 * * column 7, line 56 - line 67 * * column 10, line 7 - line 60 *; | [XY]US2002072138 (TREZZA JOHN A [US], et al) [X] 1,4,5,8,9,12,13,15 * paragraphs [0031] - [0034] - [0039]; figures 1,2,9,10 * * paragraph [0035] * * the whole document * [Y] 2,3,6; | [Y]US2002072214 (YUZAWA HIDEKI [JP], et al) [Y] 1-3,10 * paragraphs [0013] , [0051] , [0052] , [0061]; figures 1a,1b,1c,2a,2b,2c *; | [A]US2002074146 (OKUBORA AKIHIKO [JP]) [A] 1,3-7 * abstract * * paragraphs [0090] - [0093]; figures 5a-5d *; | [A]US6660944 (MURATA HARUHIKO [JP], et al) [A] 9,11,14-17 * abstract * * column 5, line 35 - line 53 * * column 12, line 55 - column 13, line 17 * * column 14, line 50 - column 15, line 28 *; | [A]US2005105860 (OONO TAKESHI [JP], et al) [A] 8,14,17 * abstract ** paragraph [0166] - paragraph [0200] *; | [Y]US2005133928 (HOWARD GREGORY E [US], et al) [Y] 1,3,6 * abstract * * paragraphs [0002] , [0003] , [0011] , [0013] , [0014] , [0026] , [0030] , [0042] , [0053] - [0059] * |