EP1826992 - Mehrfach-Kommunikationspfadadressierung in einer tragbaren Kommunikationsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.05.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 08.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.05.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.06.2020 [2020/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Broadcom Corporation 5300 California Avenue Irvine, CA 92617 / US | [2007/35] | Erfinder | 01 /
Karaoguz, Jeyhan 15 Petria 92606 Irvine CA / US | [2007/35] | Vertreter | Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstraße 13 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/52] | Jehle, Volker Armin, et al Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Frühere [2007/35] | Jehle, Volker Armin Bosch Graf von Stosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06024205.4 | 22.11.2006 | [2007/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060776650P | 24.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 776650 P | US20060419153 | 18.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 419153 | [2007/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1826992 | Datum: | 29.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1826992 | Datum: | 26.08.2009 | [2009/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2009 | Klassifikation | IPC: | H04M1/725 | [2007/35] | CPC: |
H04W88/06 (EP,US);
H04M1/72403 (EP,US);
H04M1/2535 (EP,US);
H04W48/18 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W76/15 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2010/18] |
Frühere [2007/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrfach-Kommunikationspfadadressierung in einer tragbaren Kommunikationsvorrichtung | [2007/35] | Englisch: | Multi-communication pathway addressing in a mobile communication device | [2007/35] | Französisch: | Adressage de chemin multi-communication dans un dispositif de communication mobile | [2007/35] | Prüfungsverfahren | 26.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/14] | 27.02.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 22.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.04.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.09.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.05.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.09.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.06.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2020/24] | 30.06.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 01.06.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/25] | 01.06.2017 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/24] | 14.02.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/25] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 21.08.2015 | Beschwerde eingegangen No. T2219/15 | 05.11.2015 | Begründung eingereicht | 25.04.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Fiktion der Rücknahme der Anmeldung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.03.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 01.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2016 | 11   M06   Noch nicht entrichtet | 30.11.2017 | 12   M06   Noch nicht entrichtet | 30.11.2018 | 13   M06   Noch nicht entrichtet | 30.11.2019 | 14   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2333423 (NEC TECHNOLOGIES [GB]) [A] 1,7 * abstract ** page 4, line 1 - page 6, line 2 *; | [X]EP1241905 (SIEMENS INF & COMM MOBILE LLC [US]) [X] 1,7 * paragraph [0039] - paragraph [0040] *; | [X]WO2004030391 (AXESSTEL INC [US]) [X] 1-10 * page 4, line 1 - line 11 * * page 5, line 32 - line 33 * * page 7, line 30 - page 8, line 28 * * figure 3 *; | [X]EP1517575 (BROADCOM CORP [US]) [X] 1,7 * paragraph [0043] * * claim 4 * | Prüfung | GB2278756 | EP0709996 |