EP1862892 - Plattensteuerung, Kanalschnittstelle und Verfahren zu ihrer Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.12.2014 [2014/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Broadcom Corporation 5300 California Avenue Irvine, CA 92617 / US | [2007/49] | Erfinder | 01 /
Flake, Lance, c/o Broadcom Corporation 16215 Alton Parkway Irvine California 92618-7013 / US | 02 /
Mead, John P., c/o Broadcom Corporation 16215 Alton Parkway Irvine California 92618-7013 / US | [2007/49] | Vertreter | Jehle, Volker Armin, et al Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/52] | Jehle, Volker Armin, et al Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Frühere [2007/49] | Jehle, Volker Armin Patentanwälte Bosch, Graf von Stosch, Jehle, Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06025240.0 | 06.12.2006 | [2007/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060444821 | 01.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 444821 | [2007/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1862892 | Datum: | 05.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1862892 | Datum: | 03.06.2009 | [2009/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.2009 | Klassifikation | IPC: | G06F3/06 | [2007/49] | CPC: |
G06F3/0635 (EP,US);
G06F3/06 (KR);
G06F1/00 (KR);
G06F3/061 (EP,US);
G06F3/0625 (EP,US);
G06F3/0634 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2010/06] |
Frühere [2007/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Plattensteuerung, Kanalschnittstelle und Verfahren zu ihrer Verwendung | [2007/49] | Englisch: | Disk controller, channel interface and methods for use therewith | [2007/49] | Französisch: | Contrôleur de disque, interface de canal et leurs procédés d'utilisation | [2007/49] | Prüfungsverfahren | 03.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/02] | 04.12.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 13.01.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/49] | 30.07.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/49] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.02.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2013 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5829011 (GLOVER KERRY C [US]) [A] 4* column 5, lines 40-44 *; | [A]US6178056 (CLOKE ROBERT LESLIE [US], et al) [A] 2,7,9 * column 7, lines 3-19; figure 4 * * column 21, lines 28-33 *; | [X]US6580573 (HULL RICHARD W [US], et al) [X] 1-10 * column 4, lines 28-31; figure 1 * * column 4, line 61 - column 5, line 10 * * column 5, lines 29-50 * * column 6, lines 43-46 * * column 7, lines 30-58 * * column 9, lines 52-57 * |