EP1684168 - Register Synchronisierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/30] | Synchronisierungsregister | ||
[2006/37] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.04.2010 [2010/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | [2009/21] |
Frühere [2006/30] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | Erfinder | 01 /
Campbell, Robert G. 10955 Tantau Ave. CA 95014-0770, Cupertino / US | [2006/32] |
Frühere [2006/30] | 01 /
Campbell, Robert G. 10955 Tantau Ave. 95014-0770, Cupertino / US | Vertreter | Lawman, Matthew John Mitchell, et al EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London, WC1V 6HU / GB | [N/P] |
Frühere [2006/52] | Lawman, Matthew John Mitchell, et al EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London, WC1V 6HU / GB | ||
Frühere [2006/38] | Lawman, Matthew John Mitchell, et al Electronic Intellectual Property Fairfax House 15 Fulwood Place London, WC1V 6HU / GB | ||
Frühere [2006/30] | Durville, Guillaume Hewlett Packard Espanola, S.L. Barcelona Site Avda. Graells 501 08174 Sant Cugat del Valles / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06100390.1 | 16.01.2006 | [2006/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050040756 | 21.01.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 40756 | [2006/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1684168 | Datum: | 26.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1684168 | Datum: | 23.08.2006 | [2006/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1684168 | Datum: | 20.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2006 | Klassifikation | IPC: | G06F1/14, G06F9/38 | [2006/34] | CPC: |
G06F9/3869 (EP,US);
G06F1/14 (EP,US);
G06F9/3885 (EP,US)
|
Frühere IPC [2006/30] | G06F9/38 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2007/18] |
Frühere [2006/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Register Synchronisierung | [2006/37] | Englisch: | Synchronizing registers | [2006/30] | Französisch: | Synchronisation de registres | [2006/37] |
Frühere [2006/30] | Synchronisierungsregister | ||
Frühere [2006/30] | Registres de synchronisation | Prüfungsverfahren | 23.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/15] | 09.03.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 03.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.12.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.02.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US5001730 (FRANASZEK PETER A [US], et al) [X] 1-4 * column 1, line 64 - column 2, line 19 * * abstract * * column 3, line 37 - line 65 * [A] 5-10; | [XA]US6502141 (LEIGH RAWSON FREEMAN III [US]) [X] 1-4 * abstract * * figures 1-4 * * column 3, line 50 - line 64 * * column 5, line 25 - column 6, line 46 * [A] 5-10; | [A]US6389547 (JAMES DAVID VERNON [US], et al) [A] 1-10 * figure 10 * * abstract *; | [A]WO0122202 (COMUNIQ ASA [NO], et al) [A] 1-10 * the whole document * |