EP1705357 - Verfahren und zugehörige Vorrichtung zur Diagnose von Fehlzündungen oder Zuständen mit partieller Verbrennung in einer Brennkraftmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.03.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.04.2011 [2011/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Frühere [2006/39] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Erfinder | 01 /
Taglialatela-Scafati, Ferdinando Via 4 Giornate, 27 80014 Giugliano / IT | 02 /
Cesario, Nicola Via Plinio, 22, Parco Sereno 80013 Casalnuovo di Napoli / IT | 03 /
Di Lorenzo, Giovanni Via Salerno, 10 81100 Caserta / IT | [2006/39] | Vertreter | Pellegri, Alberto, et al Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Carducci, 8 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2006/39] | Pellegri, Alberto, et al c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza Repubblica, 5 21100 Varese / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06110565.6 | 01.03.2006 | [2006/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20050425121 | 04.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 05425121 | [2006/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1705357 | Datum: | 27.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1705357 | Datum: | 21.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.2006 | Klassifikation | IPC: | F02D41/22 | [2006/39] | CPC: |
F02D41/2454 (EP,US);
F02D35/023 (EP,US);
F02D41/1401 (EP,US);
F02D41/1405 (EP,US);
F02D41/1458 (EP,US);
G06F18/23213 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2007/22] |
Frühere [2006/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und zugehörige Vorrichtung zur Diagnose von Fehlzündungen oder Zuständen mit partieller Verbrennung in einer Brennkraftmaschine | [2006/39] | Englisch: | Method and a relative device for diagnosing misfire or partial combustion conditions in an internal combustion engine | [2006/39] | Französisch: | Procédé et dispositif correspondant de diagnostic des ratés d'allumage ou conditions de combustion partielle dans un moteur à combustion interne | [2006/39] | Prüfungsverfahren | 15.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/17] | 28.03.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 13.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.07.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 11.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.02.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.05.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.05.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.10.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 02.05.2007 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | IS   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | LT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | LV   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 02.05.2007 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 21.01.2009 | [2011/16] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS6230932 ; | [X]US5093792 (TAKI MASAHIRO [JP], et al) [X] 1* column 5, line 35 - line 48 *; | [X]US5878717 (ZUR LOYE AXEL OTTO [US]) [X] 1,2,5,6,8 * column 8, line 42 - column 9, line 23 *; | [X]US2003010101 (ZUR LOYE AXEL O [US], et al) [X] 1 * paragraph [0056] *; | [X]EP1375890 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1 * paragraph [0026] * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870707), vol. 011, no. 208, Database accession no. (P - 593), & JP62030932 A 19870209 (MAZDA MOTOR CORP) [X] 1,2 * abstract * |