EP1717940 - Sanftschaltender Gleichspannungwandler [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 09.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [N/P] |
Frühere [2006/44] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 46, quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | Erfinder | 01 /
Marchand, Philippe Thomson 46, quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex / FR | 02 /
Ploquin, Didier Thomson 46, quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex / FR | 03 /
Morizot, Gerard Thomson 46, quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex / FR | [2006/44] | Vertreter | Le Dantec, Claude TECHNICOLOR 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Le Dantec, Claude Thomson European Patent Operations 46 Quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne-Billancourt / FR | ||
Frühere [2006/44] | Le Dantec, Claude 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06111234.8 | 16.03.2006 | [2006/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20050050873 | 04.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0550873 | [2006/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1717940 | Datum: | 02.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/44] | Klassifikation | IPC: | H02M3/337 | [2006/44] | CPC: |
H02M3/33571 (EP,KR,US);
H02M3/335 (KR);
H02M3/01 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sanftschaltender Gleichspannungwandler | [2006/44] | Englisch: | DC voltage converter with soft switching | [2006/44] | Französisch: | Convertisseur de tension continue à commutation douce | [2006/44] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2007 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2007/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | FR2738417 |