EP1837994 - Breitband Frequenzdiskriminator und Funkortungsempfänger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2009/31] |
Frühere [2007/39] | Für alle benannten Staaten Nemerix SA Via Pobiette 11 6928 Mamo / SE | Erfinder | 01 /
Brenner, Joel Via Luigi Giudici 6864 Arzo / CH | [2007/39] | Vertreter | P&TS SA (AG, Ltd.) Avenue J.-J. Rousseau 4 P.O. Box 2848 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [N/P] | P&TS Patents & Technology Surveys SA Case Postale 2848 2001 Neuchâtel / CH | ||
Frühere [2007/39] | P&TS Patents & Technology Surveys SA Rue des Terreaux 7, Postfach 2848 2001 Neuchâtel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06111566.3 | 22.03.2006 | [2007/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1837994 | Datum: | 26.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1837994 | Datum: | 02.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.2006 | Klassifikation | IPC: | H03L7/085, H03D13/00, G01S1/00 | [2007/39] | CPC: |
H03D3/006 (EP,US);
G01S19/36 (EP,US);
H03D13/00 (EP,US);
H03L7/085 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Breitband Frequenzdiskriminator und Funkortungsempfänger | [2007/39] | Englisch: | Wideband frequency discriminator and radiolocalization receiver | [2007/39] | Französisch: | Dispositif discriminateur de fréquence à large bande et récepteur de radiolocalisation | [2007/39] | Prüfungsverfahren | 04.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/16] | 04.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 06.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.07.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.10.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.10.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.09.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.12.2009 | BE | 02.12.2009 | CY | 02.12.2009 | CZ | 02.12.2009 | DK | 02.12.2009 | EE | 02.12.2009 | FI | 02.12.2009 | IT | 02.12.2009 | LT | 02.12.2009 | LV | 02.12.2009 | NL | 02.12.2009 | PL | 02.12.2009 | RO | 02.12.2009 | SE | 02.12.2009 | SI | 02.12.2009 | SK | 02.12.2009 | TR | 02.12.2009 | BG | 02.03.2010 | GR | 03.03.2010 | ES | 13.03.2010 | IE | 22.03.2010 | LU | 22.03.2010 | CH | 31.03.2010 | LI | 31.03.2010 | MC | 31.03.2010 | IS | 02.04.2010 | PT | 02.04.2010 | HU | 03.06.2010 | [2012/47] |
Frühere [2012/43] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
DK | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
IT | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
GR | 03.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
IE | 22.03.2010 | ||
LU | 22.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
HU | 03.06.2010 | ||
Frühere [2012/42] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
DK | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
IT | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
GR | 03.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
IE | 22.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
HU | 03.06.2010 | ||
Frühere [2011/16] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
DK | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
IT | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
GR | 03.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
IE | 22.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
Frühere [2011/12] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
DK | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
GR | 03.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
IE | 22.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
Frühere [2011/09] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
DK | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
GR | 03.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
IE | 22.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
Frühere [2011/03] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
GR | 03.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
Frühere [2010/41] | AT | 02.12.2009 | |
BE | 02.12.2009 | ||
CY | 02.12.2009 | ||
CZ | 02.12.2009 | ||
EE | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
NL | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
RO | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
SK | 02.12.2009 | ||
BG | 02.03.2010 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
IS | 02.04.2010 | ||
PT | 02.04.2010 | ||
Frühere [2010/33] | AT | 02.12.2009 | |
CY | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
ES | 13.03.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 02.12.2009 | |
CY | 02.12.2009 | ||
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | ||
Frühere [2010/25] | CY | 02.12.2009 | |
FI | 02.12.2009 | ||
LT | 02.12.2009 | ||
LV | 02.12.2009 | ||
PL | 02.12.2009 | ||
SE | 02.12.2009 | ||
SI | 02.12.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5291081 (TAKEUCHI YOSHIO [JP], et al) [A] 1-15 * column 1, line 43 - column 2, line 24 * * column 3, line 22 - column 7, line 10 *; | [A]EP0788225 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-15 * column 10, line 28 - column 11, line 15 *; | [A]WO0225829 (EAGLE EYE INC [US]) [A] 1-15 * paragraph [0003] - paragraph [0008] ** paragraph [0041] - paragraph [0056] * |