EP1752844 - SPS für verteilte Steuerung und verteiltes Steuersystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | Für alle benannten Staaten Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 35435 Wettenberg / DE | [N/P] |
Frühere [2007/07] | Für alle benannten Staaten JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 35435 Wettenberg / DE | Erfinder | 01 /
Araki, Tsutomu JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | 02 /
Kato, Sutemaro JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | 03 /
Adams, Friedrich Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435, Wettenberg / DE | 04 /
Niehaus, Michael Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435, Wettenberg / DE | [2012/28] |
Frühere [2007/19] | 01 /
Araki, Tsutomu JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | ||
02 /
Kato, Sutemaro JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | |||
03 /
Adams, Friedrich Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435, Wettenberg / DE | |||
04 /
Niehaus, Michael Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435, Wettenberg / DE | |||
Frühere [2007/07] | 01 /
Araki, Tsutomu JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-k Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | ||
02 /
Kato, Sutemaro JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-k Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | |||
03 /
Adams, Friedrich Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435, Wettenberg / DE | |||
04 /
Niehaus, Michael Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435, Wettenberg / DE | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2012/28] |
Frühere [2007/07] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06118251.5 | 01.08.2006 | [2007/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050223887 | 02.08.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005223887 | [2007/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1752844 | Datum: | 14.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1752844 | Datum: | 17.06.2009 | [2009/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1752844 | Datum: | 11.07.2012 | Sprache: | EN | [2012/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.2009 | Klassifikation | IPC: | G05B19/05 | [2007/07] | CPC: |
G05B19/052 (EP,US);
G05B2219/1204 (EP,US);
G05B2219/1208 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE [2010/08] |
Frühere [2007/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPS für verteilte Steuerung und verteiltes Steuersystem | [2007/07] | Englisch: | PLC for distributed control and distributed control system | [2007/07] | Französisch: | API pour commande distribuée et système de commande distribuée | [2007/07] | Prüfungsverfahren | 05.11.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.11.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/51] | 20.01.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.05.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.05.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.01.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 12.04.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1231526 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO [JP]) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]GB2317461 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [X] 1-9 * the whole document * | vom Anmelder | EP1231526 | GB2317461 |