EP1755368 - Kühlanordnung und Verfahren zum Kühlen von elektronischen Vorrichtungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 04.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.11.2011 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.12.2011 [2011/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten B.V. Twentsche Kabelfabriek Spinnerstraat 15 7481 KJ Haaksbergen / NL | [2010/01] |
Frühere [2007/08] | Für alle benannten Staaten Isolectra B.V. Rivium Boulevard 101 2909 LK Capelle aan den Ijssel / NL | Erfinder | 01 /
Klamer, Jan Merelhoven 88 2902 KL, Capelle aan den Ijssel / NL | [2007/08] | Vertreter | Brouwer, Hendrik Rogier, et al Patentwerk B.V. P.O. Box 1514 5200 BN 's-Hertogenbosch / NL | [N/P] |
Frühere [2007/08] | Brouwer, Hendrik Rogier, et al Patentwerk B.V. P.O. Box 1514 5200 BN 's-Hertogenbosch / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06119054.2 | 17.08.2006 | [2007/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL20051029750 | 17.08.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1029750 | [2007/08] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1755368 | Datum: | 21.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/08] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1755368 | Datum: | 10.10.2007 | [2007/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.09.2007 | Klassifikation | IPC: | H05K7/20 | [2007/08] | CPC: |
H05K7/20609 (EP);
F28D15/00 (EP);
F28D20/0052 (EP);
Y02E60/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlanordnung und Verfahren zum Kühlen von elektronischen Vorrichtungen | [2007/08] | Englisch: | Cooling system and method for cooling electronic devices | [2007/08] | Französisch: | Système de refroidissement et methode pour refroidir des dispositifs électroniques | [2007/08] | Prüfungsverfahren | 10.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/22] | 27.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.11.2011 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2011/49] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.05.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE29901658U (BURN HEINZ [CH]) [A] 1-17* claims 1-13 *; | [X]US6538883 (GREER STEPHEN [US]) [X] 1,4-7,9,10,12,13,15-17 * column 2, line 63 - column 3, line 67; figures 2,3; claims 1-38 *; | [A]US2004100770 (CHU RICHARD C [US], et al) [A] 1,14-17 * paragraph [0038]; claims 1-20 *; | [A]EP1489895 (SHINDENGEN ELECTRIC MFG [JP]) [A] 1-17 * the whole document * | vom Anmelder | WO9505570 |