Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
04.11.2011 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.12.2011 [2011/49] |
06.09.2011 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.09.2010 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.11.2009 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.12.2009 [2009/53] |
04.09.2009 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
30.09.2008 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
11.09.2008 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.05.2008 | Erster Prüfungsbericht | |
21.05.2008 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
16.05.2008 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 18.06.2008 [2008/25] |
25.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 28.05.2008 [2008/22] |
07.09.2007 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 10.10.2007 [2007/41] |
19.01.2007 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 21.02.2007 [2007/08] |