EP1775447 - Verfahren zur Optimierung einer Ventilhubumschaltung bei Ottomotoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.05.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.06.2015 [2015/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | ||
Frühere [2007/16] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Bauer, Erwin Wolfsegger Str. 4 93138, Lappersdorf / DE | 02 /
Ellmer, Dietmar Küffnerstr. 4a 93059, Regensburg / DE | [2007/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06121617.2 | 02.10.2006 | [2007/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051048704 | 11.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005048704 | [2007/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1775447 | Datum: | 18.04.2007 | Sprache: | DE | [2007/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1775447 | Datum: | 11.06.2014 | Sprache: | DE | [2014/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.05.2014 | Klassifikation | IPC: | F02D13/02, F02D41/14, F02D41/10, F02D41/24 | [2014/24] | CPC: |
F02D13/0207 (EP,US);
F02D13/02 (KR);
F01L13/00 (KR);
F02D29/00 (KR);
F02D41/10 (EP,US);
F02D41/1406 (EP,US);
F02D41/1498 (EP,US);
F02D41/2441 (EP,US);
F02D41/2454 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2007/16] | F02D13/02, F02D41/14, F02D41/10 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Optimierung einer Ventilhubumschaltung bei Ottomotoren | [2007/16] | Englisch: | Method for the optimization of a valve lift change-over in internal combustion engines | [2007/16] | Französisch: | Procédé d'optimisation de commutation de course des soupapes d'un moteur thermique | [2007/16] | Prüfungsverfahren | 11.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/04] | 12.12.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/23] | 19.01.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2015/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE19832020 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * abstract ** column 3, line 28 - column 4, line 47 *; | [Y]WO0159282 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [Y] 1-8 * abstract * * page 4, line 8 - page 6, line 30 * * page 12, line 26 - page 16, line 18 *; | [Y]US2004173172 (HARADA TAKESHI [JP], et al) [Y] 1-8 * abstract * * paragraph [0009] - paragraph [0015] * * paragraph [0081] - paragraph [0094] * |