EP1788705 - Abstimmungsschaltung für analoge Signale [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.09.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.10.2014 [2014/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 101 Columbia Road Morristown, NJ 07960 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 101 Columbia Avenue P.O. Box 2245 Morristown NJ 07960 / US | ||
Frühere [2007/21] | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. P.O. Box 2245 Morristown, New Jersey 07962 / US | Erfinder | 01 /
Erstad, David O. 512 Milbert Road Minnetonka, MN 55305 / US | 02 /
Ohme, Bruce W. 5121 17th Avenue So. Minneapolis, MN 55305 / US | [2007/21] | Vertreter | Buckley, Guy Julian, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Frühere [2010/42] | Buckley, Guy Julian, et al Patent Outsourcing Limited Cornerhourse 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1EW / GB | ||
Frühere [2007/21] | Haley, Stephen Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06122955.5 | 25.10.2006 | [2007/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050262081 | 27.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 262081 | [2007/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1788705 | Datum: | 23.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1788705 | Datum: | 05.11.2008 | [2008/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.2008 | Klassifikation | IPC: | H03K5/1252, G01R19/00 | [2008/45] | CPC: |
H03K5/1252 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/21] | H03K5/1252 | Benannte Vertragsstaaten | FR, GB [2009/28] |
Frühere [2007/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abstimmungsschaltung für analoge Signale | [2007/21] | Englisch: | Voting scheme for analog signals | [2007/21] | Französisch: | Circuit voteur pour signaux analogiques | [2007/21] | Prüfungsverfahren | 23.04.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/23] | 17.05.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 27.05.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.06.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 21.09.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/41] | 27.05.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/41] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.05.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2013 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3412261 (HICKIN CHARLES W R, et al) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]US4707621 (ARITA SETSUO [JP], et al) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]US6040718 (HENRY PAUL M [US]) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]EP0625755 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]US2002060585 (DOYLE BRENT R [US], et al) [X] 1-10 * the whole document * | vom Anmelder | US3412261 | US6040718 | EP0625755 |