EP1788712 - Funkempfänger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.01.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.01.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.02.2016 [2016/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2007/21] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Kimura, Yuji c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 02 /
Yoshino, Yoshitaka c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 03 /
Mukai, Koichi c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 04 /
Komori, Chisato c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | [2007/21] | Vertreter | Melzer, Wolfgang Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/21] | Melzer, Wolfgang Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06124221.0 | 16.11.2006 | [2007/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050336477 | 22.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005336477 | [2007/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1788712 | Datum: | 23.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1788712 | Datum: | 03.12.2008 | [2008/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.2008 | Klassifikation | IPC: | H04B1/034, H04H40/18, H01Q1/24, H01Q1/46, // H04M1/05 | [2015/20] | CPC: |
H04H40/18 (EP,US);
H01Q1/242 (EP,US);
H01Q1/46 (EP,US);
H04B1/034 (EP,US);
H04M1/05 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/49] | H04B1/18, H04B1/16 | ||
Frühere IPC [2007/21] | H04B1/18 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2009/33] |
Frühere [2007/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Funkempfänger | [2007/21] | Englisch: | Radio receiver | [2007/21] | Französisch: | Récepteur radio | [2007/21] | Prüfungsverfahren | 14.05.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/26] | 04.06.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.07.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/08] | 06.10.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/08] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.06.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2015 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2360182 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1-5 * page 4, line 35 - page 5, line 4 * * page 10, line 24 - page 12, line 15 * * page 6, line 21 - page 9, line 17 *; | [DX]JP2005064742 (SONY CORP) [DX] 6 * abstract * * paragraph [0038] * |