EP1841282 - Batteriekontakt für eine Hörvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 01.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.02.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.09.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sivantos GmbH Henri-Dunant-Straße 100 91058 Erlangen / DE | [2015/45] |
Frühere [2007/40] | Für alle benannten Staaten Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 91058 Erlangen / DE | Erfinder | 01 /
Kasztelan, Thomas An der Wied 18 91058 Erlangen / DE | 02 /
Sam Lit, Min Blk 757, Choa Chu Kang North 5, No. 09-125 Singapore 680757 / SG | 03 /
Ong, Vincent Block 441, Hougang Ave 8, No. 03-1651 Singapore 530441 / SG | [2007/40] | Vertreter | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/12] | Maier, Daniel Oliver, et al Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Frühere [2008/02] | Maier, Daniel Oliver, et al Siemens AG CT IP Com E Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Frühere [2007/40] | Berg, Peter Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06126130.1 | 14.12.2006 | [2007/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061005286 | 06.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006005286 | [2007/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1841282 | Datum: | 03.10.2007 | Sprache: | DE | [2007/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1841282 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.04.2016 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00 | [2007/40] | CPC: |
H04R25/602 (EP,US);
H04R2225/49 (EP,US);
H04R2225/51 (EP,US);
H04R25/554 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, DK, FR, GB, LI [2017/02] |
Frühere [2016/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | ||
Frühere [2016/49] | AT, BE, BG, CH, CY, LI | ||
Frühere [2007/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Batteriekontakt für eine Hörvorrichtung | [2007/40] | Englisch: | Battery contact for a hearing device | [2007/40] | Französisch: | Contact de batterie pour un dispositif d'écoute | [2007/40] | Prüfungsverfahren | 14.12.2006 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/49] | 05.11.2016 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 15.12.2016 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.08.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2017/40] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.02.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE102004051226 (SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK [DE]) [X] 1-6 * Abs. 1-11, Abb. 1 *; | [X]US2002155345 (MAPLE LARRY E [US]) [X] 1-6 * Abs. 3-17, 34-90 *; | [X]US2002113572 (ZINK UWE [US], et al) [X] 1-6 * Abs. 2-18, 24-39 *; | [X]US2004081328 (LEEDOM MARVIN A [US], et al) [X] 1-6 * Abs. 6-21, 106; Abb. 8C * |