EP1803855 - Drehbarer Oberwagen eines Baggers mit minimiertem Hecküberstand [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.04.2009 [2009/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Doosan Infracore Co., Ltd. 7-11 Hwasu-dong Dong-gu Incheon 401-020 / KR | [N/P] |
Frühere [2007/27] | Für alle benannten Staaten Doosan Infracore Co., Ltd. 7-11 Hwasu-dong Dong-gu Incheon 401-020 / KR | Erfinder | 01 /
Youn, In Mook 101-1002, Hangang Town Apt., Gayang 1 (il)-dong Gangseo-gu 157-752 Seoul / KR | [2007/27] | Vertreter | Axelsson, Nils Ake A.L. Groth & Co. KB Box 6107 102 32 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2007/27] | Axelsson, Nils Ake A.L. Groth & Co. KB, Box 6107 102 32 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06127107.8 | 22.12.2006 | [2007/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20050130228 | 27.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20050130228 | [2007/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1803855 | Datum: | 04.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1803855 | Datum: | 05.09.2007 | [2007/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2007 | Klassifikation | IPC: | E02F9/08, E02F9/12, B60K11/06 | [2007/27] | CPC: |
E02F3/325 (EP,US);
E02F9/00 (KR);
B60K11/04 (EP,US);
E02F9/0866 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2008/20] |
Frühere [2007/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drehbarer Oberwagen eines Baggers mit minimiertem Hecküberstand | [2007/27] | Englisch: | Upper swing body for an excavator with minimized rear protrusion | [2007/27] | Französisch: | Tourelle d'une excavatrice avec une saillie réduite à la partie arrière | [2007/27] | Prüfungsverfahren | 05.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/16] | 06.03.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.04.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 21.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/16] | 26.11.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/16] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2008 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]DE19839783 (KUBOTA KK [JP]) [X] 1 * the whole document * [Y] 2-4; | [X]JPH08302736 (KUBOTA KK) [X] 1 * the whole document *; | [X]JP2002371590 (KUBOTA KK) [X] 1,2 * the whole document *; | [Y]JPH06144022 (YANMAR DIESEL ENGINE CO) [Y] 2-4 * the whole document *; | [Y]DE19849035 (KOMATSU MFG CO LTD [JP]) [Y] 2-4 * the whole document *; | [XY]JPH09268597 (KUBOTA KK) [X] 1,5 * the whole document * [Y] 6; | [XY]JPH07207702 (KUBOTA KK) [X] 1,5 * the whole document * [Y] 6 |