EP1681683 - Flachkabel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.12.2012 [2012/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Junkosha, Inc. 961-20, Fukuda Kasama-shi Obaraki-ken / JP | [2006/29] | Erfinder | 01 /
Morishiri, Daisuke Junkosha Inc. Fukuda Kasama-shi Ibaraki-ken / JP | [2011/52] |
Frühere [2006/29] | 01 /
Morishiri, Daisuke Junkosha Inc. Fukuda Kasama-shi Ibaraki-ken / JP | Vertreter | Shanks, Andrew, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Shanks, Andrew, et al Marks & Clerk Scotland 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE / GB | ||
Frühere [2006/29] | Shanks, Andrew, et al Marks & Clerk 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06250238.0 | 17.01.2006 | [2006/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050101774 | 31.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005101774 | JP20050009019 | 17.01.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005009019 | [2006/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1681683 | Datum: | 19.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/29] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1681683 | Datum: | 17.10.2007 | [2007/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1681683 | Datum: | 28.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.2007 | Klassifikation | IPC: | H01B11/20 | [2006/29] | CPC: |
H01B11/203 (EP,US);
H01B7/0892 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2008/26] |
Frühere [2006/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flachkabel | [2006/29] | Englisch: | Flat cable | [2006/29] | Französisch: | Câble plat | [2006/29] | Prüfungsverfahren | 10.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/24] | 18.04.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 28.05.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SI, SK, TR | 04.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.11.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.11.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.07.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2932687 (BROWN COOK JOHN) [A] 1 * column 2, line 26 - line 47; figure 1 * * column 3, line 7 - line 10 *; | [DA]JP2004273333 (KEL KK) [DA] 1 * abstract * |