EP1689207 - Verfahren zur Überlastregelung für die Aufwärtsverbindung in einem drahtlosen Kommunikationssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.03.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 27.04.2011 [2011/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Frühere [2009/36] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Frühere [2006/32] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Picot, Carol M. 43 Birchwood Lane Boonton Township, NJ 07005 / US | 02 /
Yang, Yang 130 New Road Apt. P-11 Parsippany, NJ 07054 / US | 03 /
Zhu, Lily H. 18 Braemer Court Parsippany, NJ 07054 / US | 04 /
Zou, Jialin 142 Arrowgate Drive Randolph, NJ 07869 / US | [2006/32] | Vertreter | Cockayne, Gillian Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3 Workzone Innova Business Park, Electric Avenue, Enfield EN3 7XU / GB | [N/P] |
Frühere [2006/32] | Cockayne, Gillian Lucent Technologies EUR-IP UK Ltd Unit 18, Core 3 Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield EN3 7XU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06250539.1 | 01.02.2006 | [2006/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050049952 | 04.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 49952 | [2006/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1689207 | Datum: | 09.08.2006 | Sprache: | EN | [2006/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1689207 | Datum: | 16.08.2006 | [2006/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1689207 | Datum: | 28.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H04W28/22 | [2009/26] | CPC: |
H04W52/343 (EP,KR,US);
H04B7/2606 (KR);
H04W28/02 (EP,KR,US);
H04W28/22 (EP,KR,US);
H04W52/146 (EP,KR,US)
|
Frühere IPC [2006/32] | H04Q7/38 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2007/17] |
Frühere [2006/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Überlastregelung für die Aufwärtsverbindung in einem drahtlosen Kommunikationssystem | [2006/32] | Englisch: | Method for reverse link overload control in a wireless communication system | [2006/32] | Französisch: | Procédé de régulation de surcharge pour la liaison inverse dans une système de communication sans fil | [2006/32] | Prüfungsverfahren | 21.02.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/32] | 02.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.12.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.06.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.09.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.09.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.07.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 01.02.2010 | FR | 01.03.2010 | [2011/17] |
Frühere [2011/09] | FR | 01.03.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2004258035 (FAN MINGXI [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0020] - [0031]; figures 1-3 *; | [Y]US2004214591 (LOTT CHRISTOPHER GERARD [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0041] - [0047] *; | [Y]US2005014524 (LOTT CHRISTOPHER G [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0103] - [0112]; figure 14 *; | [A]EP1161113 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 1-11 * paragraphs [0017] - [0037]; figures 2-4 * |