Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
29.05.2009 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] |
03.10.2008 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 05.11.2008 [2008/45] |
09.04.2008 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
13.10.2006 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 15.11.2006 [2006/46] |
13.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 15.11.2006 [2006/46] |