EP1722357 - Vorrichtung und Verfahren zur Sprachaktivitätsdetektion [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 29.05.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2009 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/46] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | Erfinder | 01 /
Jabloun, Firas, c/o Toshiba Res. Europe Ltd. Cambridge Res. Lab St. George House 1 Guildhall St Cambridge CB2 3NH Cambridgeshire / GB | [2006/46] | Vertreter | Granleese, Rhian Jane Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Frühere [2006/46] | Granleese, Rhian Jane Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06252433.5 | 08.05.2006 | [2006/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20050009415 | 09.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0509415 | [2006/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1722357 | Datum: | 15.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1722357 | Datum: | 05.11.2008 | [2008/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2008 | Klassifikation | IPC: | G10L11/02 | [2006/46] | CPC: |
G10L25/78 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/46] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zur Sprachaktivitätsdetektion | [2006/46] | Englisch: | Voice activity detection apparatus and method | [2006/46] | Französisch: | Méthode et dispositif de détection de l'activité vocale | [2006/46] | Prüfungsverfahren | 15.05.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/46] | 29.04.2009 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2009/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2005038651 (ZHANG SONG [CA], et al) [X] 1-3,13,15,17-19 * paragraphs [0028] , [0030] - [0034] - [0041] - [0043] * [Y] 4-7; | [X]US2004122667 (LEE MI-SUK [KR], et al) [X] 1,13 * paragraphs [0011] , [0023] - [0029] *; | [DXY] - CHO Y D ET AL, "Improved voice activity detection based on a smoothed statistical likelihood ratio", 2001 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING. PROCEEDINGS. (ICASSP). SALT LAKE CITY, UT, MAY 7 - 11, 2001, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING (ICASSP), NEW YORK, NY : IEEE, US, (20010507), VOL. 1 OF 6, ISBN 0-7803-7041-4, pages 737 - 740, XP010803761 [DX] 1,15,16,19 * page 738, column L, line 7 - page 739, column L, line 16 * [Y] 2,3,8-12,14,17 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2001.941020 | [Y] - DEMUTH H, BEALE M, Neural Network Toolbox User's Guide V3.0, MATHWORKS, (199707), XP002393419 [Y] 2,3,8-12,14,17 * page 361 - page 377 * | [X] - JONGSEO SOHN ET AL, "A statistical model-based voice activity detection", IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (199901), vol. 6, no. 1, ISSN 1070-9908, pages 1 - 3, XP002189007 [X] 1 * page 1, column L, line 39 - page 2, column L, line 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/97.736233 | [Y] - STAHL V ET AL, "Quantile based noise estimation for spectral subtraction and wiener filtering", ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, 2000. ICASSP '00. PROCEEDING S. 2000 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 5-9 JUNE 2000, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20000605), vol. 3, ISBN 978-0-7803-6293-2, pages 1875 - 1878, XP010507729 [Y] 4,5 * page 1876, column R, line 10 - page 1877, column R, line 31 * | [Y] - PETR MOTI CEK1 ET AL, "NOISE ESTIMATION FOR EFFICIENT SPEECH ENHANCEMENT AND ROBUST SPEECH RECOGNITION", ICSLP 2002 : 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPOKEN LANGUAGE PROCESSING. DENVER, COLORADO, SEPT. 16 - 20, 2002; [INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPOKEN LANGUAGE PROCESSING. (ICSLP)], ADELAIDE : CAUSAL PRODUCTIONS, AU, (20020916), ISBN 978-1-876346-40-9, page 1033, XP007011574 [Y] 6,7 * page 1034, line 11 - line 24 * |