EP1741491 - Rotierendes Messer für eine Zerkleinerungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.09.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Combicut Limited Foundation House Paddock Road Caversham Reading Berkshire RG4 5BY / GB | [2008/49] |
Frühere [2007/36] | Für alle benannten Staaten Combicut Limited Foundation House Paddock Street Caversham Reading Berkshire RG4 5BY / GB | ||
Frühere [2007/02] | Für alle benannten Staaten Jo-At Limited Wolsey Road Caversham Reading, Berkshire RG4 8BY / GB | Erfinder | 01 /
Walters, Keith The Well House Shiplake Row Binfield Health Oxon RG9 4DR / GB | [2007/02] | Vertreter | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [2007/02] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06252531.6 | 15.05.2006 | [2007/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20050013706 | 04.07.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0513706 | [2007/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1741491 | Datum: | 10.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1741491 | Datum: | 05.11.2008 | Sprache: | EN | [2008/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.2006 | Klassifikation | IPC: | B02C18/36 | [2007/02] | CPC: |
B02C18/362 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotierendes Messer für eine Zerkleinerungsvorrichtung | [2007/02] | Englisch: | Rotary knife for a cutting apparatus | [2007/02] | Französisch: | Couteau rotatif pour hachoir | [2007/02] | Prüfungsverfahren | 02.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/12] | 09.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.09.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.09.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.08.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 05.11.2008 | BE | 05.11.2008 | CY | 05.11.2008 | EE | 05.11.2008 | FI | 05.11.2008 | IT | 05.11.2008 | LT | 05.11.2008 | LV | 05.11.2008 | RO | 05.11.2008 | SI | 05.11.2008 | SK | 05.11.2008 | TR | 05.11.2008 | BG | 05.02.2009 | SE | 05.02.2009 | GR | 06.02.2009 | IS | 05.03.2009 | PT | 06.04.2009 | HU | 06.05.2009 | IE | 15.05.2009 | LU | 15.05.2009 | MC | 31.05.2009 | [2011/43] |
Frühere [2011/33] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
IT | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
GR | 06.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
HU | 06.05.2009 | ||
IE | 15.05.2009 | ||
LU | 15.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2011/22] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
IT | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
GR | 06.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
IE | 15.05.2009 | ||
LU | 15.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2011/17] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
IT | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
GR | 06.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
IE | 15.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2011/03] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
GR | 06.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
IE | 15.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2010/26] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
IE | 15.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2010/04] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
Frühere [2010/02] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
EE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
RO | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
SK | 05.11.2008 | ||
BG | 05.02.2009 | ||
SE | 05.02.2009 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
PT | 06.04.2009 | ||
Frühere [2009/32] | AT | 05.11.2008 | |
BE | 05.11.2008 | ||
FI | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
Frühere [2009/28] | AT | 05.11.2008 | |
FI | 05.11.2008 | ||
LT | 05.11.2008 | ||
LV | 05.11.2008 | ||
SI | 05.11.2008 | ||
IS | 05.03.2009 | ||
Frühere [2009/21] | LT | 05.11.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]BE369018 (EUGEN ESSLEN) [X] 1,2 * the whole document *; | [A]DE3414375 (NAGEMA VEB K [DD]) [A] 1-23 * abstract ** figures 1-3 *; | [XY]RU2184613 (ZAP JURIJ VIKTOROVICH) [X] 1-3,14-16,19-23 * abstract * * figures 2,3 * [Y] 4-8; | [YA]FR2829710 (DAVID GUY ETS [FR]) [Y] 4-8 * abstract * * figures 1-3 * [A] 1,2 |