EP1754943 - Extrudiertes Wärmetauscherelement und seine Anwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.12.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.01.2012 [2012/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Calorigen USA Corp 2895 Biscayne Boulevard 339 Miami FL 33137-4537 / US | [2007/08] | Erfinder | 01 /
Boussier, Jean-Jacques Urbanizacao Belavista, Lote No 17- Lanhoso 4830 331 Povoa de Lanhoso / PT | [2007/08] | Vertreter | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2007/08] | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5, avenue de Saint Cloud BP 214 78002 Versailles Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06290008.9 | 04.01.2006 | [2007/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20050008163 | 29.07.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0508163 | [2007/08] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1754943 | Datum: | 21.02.2007 | Sprache: | FR | [2007/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.01.2007 | Klassifikation | IPC: | F24J2/26, F28F1/20, F28F1/22, F24H3/02 | [2007/08] | CPC: |
F24D3/16 (EP);
F24S10/75 (EP);
F24S70/65 (EP);
F28F1/20 (EP);
F28F1/22 (EP);
F28D2021/0036 (EP);
F28F2255/16 (EP);
F28F2275/14 (EP);
Y02B10/20 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/47] |
Frühere [2007/43] | |||
Frühere [2007/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Extrudiertes Wärmetauscherelement und seine Anwendungen | [2007/08] | Englisch: | Extruded heat exchange element and its applications | [2007/08] | Französisch: | Elément éxchangeur de température réalisé par extrusion et ses applications | [2007/08] | Prüfungsverfahren | 27.08.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/47] | 07.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/04] | 08.09.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/04] | Teilanmeldung(en) | EP06023974.6 / EP1757867 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.11.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 27.09.2007 | AT   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | BE   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | BG   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | CH   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | CY   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | CZ   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | DK   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | EE   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | ES   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | FI   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | GR   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | HU   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | IE   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | IS   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | LT   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | LU   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | LV   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | MC   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | PL   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | PT   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | RO   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | SE   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | SI   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | SK   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | 27.09.2007 | TR   M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 27.09.2007 | M01   Gebühr entrichtet am   10.10.2007 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2011 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Aussetzung/Unterbrechung | 05.08.2009 | Aussetzung des Verfahrens | [2009/38] | 05.08.2009 | Aussetzung des Verfahrens | [2010/09] | 01.04.2010 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [2010/09] | Lizenz(en) | ID: | 01 01/ausschließlich | Für: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | Lizenznehmer: | SAGEM COMMUNICATIONS Le Ponant de Paris 27 rue Leblanc F-75512 Paris Cedex 15 / FR | Datum: | 22.09.2008 | [2009/09] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO9742456 (SUNFIN TECHNOLOGIES OY [FI], et al) [X] 1-3,8-11,13,18,24 * the whole document * [Y] 4,7; | [XY]FR2561362 (RAFFINAGE CIE FRANCAISE [FR]) [X] 1-3,8-11,13,18,24 * page 7, line 19 - page 11, line 7; figures 1,2a,2b * [Y] 4,7; | [XY]FR2764162 (MULLER ET CIE [FR]) [X] 1-3 * page 3, line 7 - page 4, line 31; figure 2 * [Y] 22,23; | [XY]GB672721 (UNGARISCHE RADIATOREN FABRIKS) [X] 1-3 * the whole document * [Y] 22,23; | [YX]GB2146422 (CRYOMEC AG) [Y] 4,7 * the whole document * [X] 14,15,18,20,25; | [Y]GB2385910 (HUTTON ANTHONY JOHN [GB]) [Y] 7 * abstract *; | [Y]US5501267 (IRITANI KUNIO [JP], et al) [Y] 22,23 * abstract *; | [X]GB2082310 (CRYOMEC AG) [X] 14,17,25 * page 2, line 16 - page 2, line 36; figures 1,2 *; | [X]DE2308480 (VIESSMANN HANS) [X] 14,15,18,25 * page 6, paragraph 2 - page 7, paragraph 2; figure 1 *; | [PX]EP1574791 (CEBI SPA [IT]) [PX] 14-16,18,25 * the whole document * |