EP1806942 - Verfahren zur halb-dynamischen zentralisierten Interferenzskoordination für zellulare Systeme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/28] | Verfahren von halb-dynamischer zentralisierter Interferenzskoordination für zellulare Systeme | ||
[2009/18] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.02.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.03.2010 [2010/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 54, rue la Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2007/28] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 54 rue La Boétie 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Münzner, Roland, Dr. Breitensteinstrasse 17 73266 Bissingen/Teck / DE | 02 /
Cesar, Bozo Glühwürmchenweg 31 70439 Stuttgart / DE | [2007/28] | Vertreter | Schmidt, Werner Karl Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 70430 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2009/32] | Schmidt, Werner Karl Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 70430 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2007/28] | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Ruppmannstrasse 27 70565 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06290045.1 | 05.01.2006 | [2007/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1806942 | Datum: | 11.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H04W16/00 | [2009/16] | CPC: |
H04W72/20 (EP,US);
H04W16/10 (EP,US);
H04W72/541 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/28] | H04Q7/38 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur halb-dynamischen zentralisierten Interferenzskoordination für zellulare Systeme | [2009/18] | Englisch: | Method of semidynamic centralized interference coordination for cellular systems | [2007/28] | Französisch: | Procédé de coordination de l'interférence semi-dynamique pour des systèmes cellulaires | [2007/28] |
Frühere [2007/28] | Verfahren von halb-dynamischer zentralisierter Interferenzskoordination für zellulare Systeme | Prüfungsverfahren | 11.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/09] | 15.05.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/12] | 09.11.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0862343 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]); | [A]US2005048979 (CHUN SUN-SIM [KR], et al); | [A]EP1594260 (CIT ALCATEL [FR]) |