EP1720263 - An ein Direct Sequence Spread Spectrum DSSS Übertragungssystem angepasstes Empfangsgerät mit Mechanismus zur Datenwiederherstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.09.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.10.2008 [2008/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics (Rousset) SAS ZI de Peynier Rousset 13106 Rousset / FR | Für alle benannten Staaten Université de Provence (Aix-Marseille 1) 3, Place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 3 / FR | [2007/46] |
Frühere [2006/45] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics (Rousset) SAS ZI de Peynier Rousset 13106 France / FR | ||
Für alle benannten Staaten Université de Provence Aix-Marseille 1 3, Place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 3 / FR | Erfinder | 01 /
Durand, Benoît Rue Germain Nouveau 13790 Rousset / FR | 02 /
Fraschini, Christophe 39, rue des Pervenches 83130 La Garde / FR | [2006/45] | Vertreter | Bentz, Jean-Paul, et al Novagraaf Technologies 122 Rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2006/45] | Bentz, Jean-Paul, et al Novagraaf Technologies, 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06290708.4 | 03.05.2006 | [2006/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20050004592 | 04.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0504592 | [2006/45] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1720263 | Datum: | 08.11.2006 | Sprache: | FR | [2006/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1720263 | Datum: | 14.11.2007 | Sprache: | FR | [2007/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H04B1/707, H04L7/00 | [2006/45] | CPC: |
H04B1/7075 (EP,US);
H04L7/0079 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2007/28] |
Frühere [2006/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | An ein Direct Sequence Spread Spectrum DSSS Übertragungssystem angepasstes Empfangsgerät mit Mechanismus zur Datenwiederherstellung | [2006/45] | Englisch: | Reception device with mechanism for data regeneration adapted to a Direct Sequence Spread Spectrum DSSS transmission system | [2006/45] | Französisch: | Dispositif de réception avec mécanisme de récupération de données, adapté à un système de transmission utilisant un étalement de spectre à séquence directe | [2007/27] |
Frühere [2006/45] | Dispositif de réception avec méchanisme de récupération de données, adapté à un système de transmission utilisant un étalement de spectre à séquence directe | Prüfungsverfahren | 19.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/22] | 14.06.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.08.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/43] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0884856 (YOZAN INC [JP]) [A] 1-7 * abstract * * page 4, line 43 - page 5, line 28 * * page 11, line 36 - line 53 * * page 13, line 21 - line 48 * * figures 1,22,26,34 *; | [A]WO9931817 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US]) [A] 1-7 * abstract * * page 11, line 8 - page 13, line 14 * * figures 3,5,6 *; | [A]US2003123408 (SAITOU NAOYUKI [JP]) [A] 1-7 * abstract * * page 4, paragraph 53 - paragraph 61 * * figures 1,9 * |