EP1918507 - Hohlladung enthaltend eine Säure [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.07.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.08.2009 [2009/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | Für alle benannten Staaten Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83-89 2514 JG The Hague / NL | Für alle benannten Staaten Schlumberger Holdings Limited P.O. Box 71 Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | Für alle benannten Staaten PRAD Research and Development N.V. De Ruyterkade 62 Willemstad, Curacao / AN | [N/P] |
Frühere [2008/19] | Für alle benannten Staaten Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | ||
Für alle benannten Staaten Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83-89 2514 JG The Hague / NL | |||
Für alle benannten Staaten Schlumberger Holdings Limited P.O. Box 71, Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | |||
Für alle benannten Staaten PRAD Research and Development N.V. De Ruyterkade 62 Willemstad, Curacao / AN | Erfinder | 01 /
Saenger, Richard 15, rue de l'Epargne 92320 Chatillon / FR | 02 /
Wortelboer, Willehard 38 Allée du Tillet 78870 Bailly / FR | [2008/19] | Vertreter | Raybaud, Hélène Florence Anne Etudes & Productions Schlumberger Intellectual Property Law Department 1, rue Henri Becquerel B.P. 202 92142 Clamart Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2008/19] | Raybaud, Hélène F. A. Etudes & Productions Schlumberger 1, rue Henri Becquerel B.P. 202 92142 Clamart Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06291699.4 | 31.10.2006 | [2008/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1918507 | Datum: | 07.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.2007 | Klassifikation | IPC: | E21B37/08, E21B43/117, F42B1/032 | [2008/19] | CPC: |
E21B43/117 (EP,US);
E21B37/08 (EP,US);
F42B1/032 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hohlladung enthaltend eine Säure | [2008/19] | Englisch: | Shaped charge comprising an acid | [2008/19] | Französisch: | Charge creuse comprenant un acide | [2008/19] | Prüfungsverfahren | 03.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/33] | 09.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.02.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/33] | 26.03.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3054938 (MEDDICK LORRAIN D) [X] 1,3,8,9 * column 4, lines 58-70 * * figure 4 *; | [X]US3188955 (BROWN WILLIAM E) [X] 1,8,9 * column 4, lines 37-44 * * column 5, lines 56-75 * * figure 3 *; | [A]US3190219 (ALEXIS VENGHIATTIS) [A] 1,9 * column 2, lines 54-64 * * column 3, lines 7-18 * * column 3, line 68 - column 4, line 6 * * figure 1 *; | [A]US3762326 (EDGELL T, et al) [A] 1,9 * column 2, lines 28-41 * * claims 1,5,6 * * figures 1-4 * |