EP1806955 - Vorschaltgerät für Gasentladungslampe und Verfahren zur Steuerung des Vorschaltgerätes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.09.2018 [2018/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VALEO VISION 34, rue Saint-André 93012 Bobigny Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2007/28] | Für alle benannten Staaten VALEO VISION 34, rue Saint-André 93012 Bobigny Cédex / FR | Erfinder | 01 /
Nicolai, Jean-Marc 18, rue Blondel 92400 Courbevoie / FR | [2007/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06292014.5 | 21.12.2006 | [2007/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060000095 | 05.01.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0600095 | [2007/28] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1806955 | Datum: | 11.07.2007 | Sprache: | FR | [2007/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.02.2007 | Klassifikation | IPC: | H05B41/288 | [2007/28] | CPC: |
H05B41/2881 (EP,US);
Y02B20/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorschaltgerät für Gasentladungslampe und Verfahren zur Steuerung des Vorschaltgerätes | [2007/28] | Englisch: | Ballast for discharge lamp and method of driving said ballast | [2007/28] | Französisch: | Ballast de lampe à décharge gazeuse et procédé de pilotage de ce ballast | [2007/28] | Prüfungsverfahren | 05.12.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/03] | 21.01.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.04.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/39] | 16.05.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/39] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.01.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 30.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2017 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0684755 (MAGNETI MARELLI SPA [IT]) [X] 1-11 * column 1, lines 4-29 * * column 3, line 30 - column 4, line 40 * * column 4, line 41 - column 6, line 13 * * figures 1-3 *; | [X]EP0684754 (MAGNETI MARELLI SPA [IT]) [X] 1-8 * column 1, line 49 - column 5, line 13 * * figures 1,2,4 *; | [A]US6366030 (ITO MASAYASU [JP], et al) [A] 1-11 * the whole document * |