EP1788576 - Referenzzellenschema für MRAM Speicher [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.11.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.12.2011 [2011/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MagIC Technologies Inc. 463-471 South Milpitas Blvd. Milpitas, CA 95035 / US | Für alle benannten Staaten Applied Spintronics, Inc. 830 Hillview Court, Suite 100 Milpitas CA 95035 / US | [2007/21] | Erfinder | 01 /
Hsu Kai Yang 2980 Amoroso Court Pleasanton, CA 94566 / US | 02 /
Po-Kang Wang 1007 Shadow Brook Drive San Jose, CA 95120 / US | 03 /
Xizeng Shi 43587 Excelso Drive Fremont, CA 94539 / US | [2007/21] | Vertreter | Schuffenecker, Thierry 120 Chemin de la Maure 06800 Cagnes-sur-Mer / FR | [N/P] |
Frühere [2007/21] | Schuffenecker, Thierry 120 Chemin de la Maure 06800 Cagnes sur Mer / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06392014.4 | 07.11.2006 | [2007/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050284299 | 21.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 284299 | [2007/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1788576 | Datum: | 23.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1788576 | Datum: | 31.10.2007 | [2007/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.09.2007 | Klassifikation | IPC: | G11C11/15, G11C11/16, G11C7/14 | [2007/21] | CPC: |
G11C7/14 (EP,US);
G11C11/16 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Referenzzellenschema für MRAM Speicher | [2007/21] | Englisch: | A reference cell scheme for MRAM | [2007/21] | Französisch: | Schéma de cellules de références pour mémoire MRAM | [2007/21] | Prüfungsverfahren | 30.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/24] | 04.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/49] | 07.07.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/49] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.06.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2008 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   28.05.2009 | 30.11.2010 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6269040 (REOHR WILLIAM ROBERT [US], et al); | [Y]US2002172073 (HIDAKA HIDETO [JP]); | [XY]US2003123281 (IWATA YOSHIHISA [JP], et al); | [Y]US6697294 (QI QIUQUN [US], et al) | vom Anmelder | US2002172073 | US2003123281 | US6697294 |