EP1820676 - Modulare Wärmetauschanordnung für Kraftfahrzeuge und modulares System zum Herstellung unterschiedlicher Wärmetauschanordnungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.04.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.05.2009 [2009/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A. Frazione Masio 24 10046 Poirino (Torino) / IT | [2007/34] | Erfinder | 01 /
Ferrarese Claudio c/o Denso Thermal Systems Spa Frazione Masio 24 i-10046 Poirino(Torino) / IT | [2007/34] | Vertreter | Marchitelli, Mauro Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2007/34] | Marchitelli, Mauro c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Via Maria Vittoria 18 10123 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06425100.2 | 17.02.2006 | [2007/34] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1820676 | Datum: | 22.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.06.2006 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [2007/34] | CPC: |
B60H1/00021 (EP);
A47G9/1027 (KR);
A47G9/007 (KR);
A47G9/1009 (KR);
A47G9/109 (KR);
B60H1/00542 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Modulare Wärmetauschanordnung für Kraftfahrzeuge und modulares System zum Herstellung unterschiedlicher Wärmetauschanordnungen | [2007/34] | Englisch: | Modular heat exchange assembly for vehicles and modular system for producing diferent models of heat exchange assemblies | [2007/34] | Französisch: | Dispositif d'échange de chaleur modulaire pour véhicules et système modulaire pour produire différents modèles d'échangeurs de chaleur modulaires | [2007/34] | Prüfungsverfahren | 01.02.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/12] | 29.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.11.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/22] | 12.01.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2009 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1251018 (ZEXEL VALEO CLIMATE CONTR CORP [JP]) [A] 1-5 * the whole document *; | [X]DE10328275 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-6 * figures 2,3 *; | [A]WO2004110797 (BEHR GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1-5* the whole document *; | [A]WO2005110783 (BEHR GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1-5 * column 6; figures 1-4; claim - * | Prüfung | US2002014331 | EP1552971 |