EP1845072 - MISCHKERAMIK UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kyocera Corporation 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu 612-8501 / JP | [2016/39] |
Frühere [2007/42] | Für alle benannten Staaten Kyocera Corporation 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu 612-8501 / JP | Erfinder | 01 /
SHIKATA, Kunihide Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | 02 /
WANG, Yucong Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | 03 /
SENO, Hiroaki Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | 04 /
ONITSUKA, Shugo Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | [2016/20] |
Frühere [2007/42] | 01 /
SHIKATA, Kunihide Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | ||
02 /
WANG, Yucong Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | |||
03 /
SENO, Hiroaki Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | |||
04 /
ONITSUKA, Shugo Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstraße 14 81675 München / DE | [2016/39] |
Frühere [2014/15] | Duckworth, Timothy John, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2010/26] | Benson, John Everett, et al J. A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2008/29] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2007/42] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06701433.2 | 24.01.2006 | [2007/42] | WO2006JP301385 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050019708 | 27.01.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005019708 | JP20050186497 | 27.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005186497 | [2007/42] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006080473 | Datum: | 03.08.2006 | Sprache: | JA | [2006/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1845072 | Datum: | 17.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1845072 | Datum: | 28.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.08.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.03.2011 | Klassifikation | IPC: | C04B35/119, C04B35/488, C04B35/64, C04B35/63, C04B35/645 | [2016/17] | CPC: |
C04B35/119 (EP,US);
C04B35/4885 (EP,US);
C04B35/62685 (EP,US);
C04B35/6303 (EP,US);
C04B35/64 (EP,US);
C04B35/6455 (EP,US);
C04B2235/3206 (EP,US);
C04B2235/3208 (EP,US);
C04B2235/3213 (EP,US);
C04B2235/3215 (EP,US);
C04B2235/3217 (EP,US);
C04B2235/3222 (EP,US);
C04B2235/3225 (EP,US);
C04B2235/3229 (EP,US);
C04B2235/3232 (EP,US);
C04B2235/3241 (EP,US);
C04B2235/3251 (EP,US);
C04B2235/3262 (EP,US);
C04B2235/3272 (EP,US);
C04B2235/3275 (EP,US);
C04B2235/3279 (EP,US);
C04B2235/3284 (EP,US);
C04B2235/3418 (EP,US);
C04B2235/442 (EP,US);
C04B2235/5436 (EP,US);
C04B2235/5445 (EP,US);
C04B2235/656 (EP,US);
C04B2235/661 (EP,US);
C04B2235/77 (EP,US);
C04B2235/78 (EP,US);
C04B2235/785 (EP,US);
C04B2235/786 (EP,US);
C04B2235/788 (EP,US);
C04B2235/80 (EP,US);
C04B2235/96 (EP,US);
C04B2235/9661 (EP,US);
|
Frühere IPC [2007/42] | C04B35/119 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2016/39] |
Frühere [2008/20] | DE, FR, GB, IT | ||
Frühere [2007/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MISCHKERAMIK UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2007/42] | Englisch: | COMPOSITE CERAMIC AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2007/42] | Französisch: | CÉRAMIQUE COMPOSITE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LADITE CÉRAMIQUE | [2007/42] | Eintritt in die regionale Phase | 08.08.2007 | Übersetzung eingereicht | 08.08.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.08.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 08.08.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.08.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.08.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/42] | 20.11.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.02.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 21.10.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.02.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung | 13.04.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 18.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.02.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 29.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 28.09.2016 | GB | 24.01.2017 | FR | 31.01.2017 | [2018/01] |
Frühere [2017/50] | IT | 28.09.2016 | |
FR | 31.01.2017 | ||
Frühere [2017/40] | IT | 28.09.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5002911 (MATSUMOTO ROGER L K [US], et al) [X] 1,2,4-7,13 * claims 1,4,10,11 *; | [X]JPH0517210 (SUMITOMO CEMENT CO) [X] 1-7,13 * paragraphs [0013] - [0015] *; | [X] - SCHMID C ET AL, "The Synthesis of Calcium or Strontium Hexaluminate added ZTA Composite Ceramics", JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, ESSEX, GB, (19990701), vol. 19, no. 9, doi:10.1016/S0955-2219(98)00277-5, ISSN 0955-2219, pages 1741 - 1746, XP004165942 [X] 1-7,13 * page 1742, column L, paragraph 2 * * page 1744, column R, paragraph 1 * * page 1745, column L, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0955-2219(98)00277-5 |