EP1848588 - SIEBDRUCKVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thieme GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Strasse 1 79331 Teningen / DE | [2007/44] | Erfinder | 01 /
GÖTZ, Harry Hauptstrasse 91 77963 Schwanau / DE | 02 /
WEBER, Dietmar Tennenbacherstrasse 6 79276 Reute / DE | [2007/44] | Vertreter | Wilhelm, Martin Patentanwälte Ruff, Wilhelm Beier, Dauster & Partner Postfach 10 40 36 70035 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2007/44] | Wilhelm, Martin Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Postfach 10 40 36 70035 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06701565.1 | 31.01.2006 | [2007/44] | WO2006EP00788 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051006732 | 02.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005006732 | [2007/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006082011 | Datum: | 10.08.2006 | Sprache: | DE | [2006/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1848588 | Datum: | 31.10.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.08.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1848588 | Datum: | 15.04.2009 | Sprache: | DE | [2009/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.08.2006 | Klassifikation | IPC: | B41F15/36, B41F15/08 | [2007/44] | CPC: |
B41F15/0895 (EP,US);
B41F15/38 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SIEBDRUCKVORRICHTUNG | [2007/44] | Englisch: | SCREEN PRINTING INSTALLATION | [2007/44] | Französisch: | DISPOSITIF DE SERIGRAPHIE | [2007/44] | Eintritt in die regionale Phase | 19.07.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.07.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.07.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.07.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/44] | 22.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.03.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.03.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.01.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 15.04.2009 | CZ | 15.04.2009 | DK | 15.04.2009 | EE | 15.04.2009 | FI | 15.04.2009 | IE | 15.04.2009 | IT | 15.04.2009 | LT | 15.04.2009 | LV | 15.04.2009 | NL | 15.04.2009 | PL | 15.04.2009 | RO | 15.04.2009 | SI | 15.04.2009 | SK | 15.04.2009 | TR | 15.04.2009 | BG | 15.07.2009 | SE | 15.07.2009 | GR | 16.07.2009 | ES | 26.07.2009 | IS | 15.08.2009 | PT | 15.09.2009 | HU | 16.10.2009 | [2012/47] |
Frühere [2012/42] | CY | 15.04.2009 | |
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
IE | 15.04.2009 | ||
IT | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
HU | 16.10.2009 | ||
Frühere [2012/37] | CY | 15.04.2009 | |
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
IE | 15.04.2009 | ||
IT | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2011/17] | CZ | 15.04.2009 | |
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
IE | 15.04.2009 | ||
IT | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2011/04] | CZ | 15.04.2009 | |
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
IE | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/19] | CZ | 15.04.2009 | |
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
IE | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/14] | CZ | 15.04.2009 | |
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
IE | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/07] | FI | 15.04.2009 | |
IE | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Frühere [2010/03] | FI | 15.04.2009 | |
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
NL | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4381706 (HARPOLD CHARLES W [US]) [X] 1,2 * column 3, line 43 - column 4, line 9; figure 8 *; | [X]DE10034648 (CADILAC LASER GMBH CAD IND LAS [DE]) [X] 1,2* column 3, line 9 - column 4, line 22; figure 1 * |