EP1848600 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES LUFTSTROMS IN EINEN INNENRAUM EINES KRAFTFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.12.2009 [2009/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | [2007/52] |
Frühere [2007/44] | Für alle benannten Staaten DaimlerChrysler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
NONNENMACHER, Peter Gerhart-Hauptmann-Strasse 55 71116 Gärtringen / DE | 02 /
STRAUB, Wolfgang Obere Morgen 18 73326 Deggingen / DE | 03 /
VINNEMANN, Thomas Am Bopserweg 11 70184 Stuttgart / DE | [2007/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06703916.4 | 27.01.2006 | [2007/44] | WO2006EP00706 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051006946 | 16.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005006946 | [2007/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006087081 | Datum: | 24.08.2006 | Sprache: | DE | [2006/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1848600 | Datum: | 31.10.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.08.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.08.2006 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [2007/44] | CPC: |
B60H1/00978 (EP,US);
B60H1/00828 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2008/11] |
Frühere [2007/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES LUFTSTROMS IN EINEN INNENRAUM EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2007/44] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING AN AIR FLOW IN THE INTERIOR OF A MOTOR VEHICLE | [2007/44] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMANDE D'UN COURANT D'AIR DANS L'HABITACLE D'UN VEHICULE | [2007/44] | Eintritt in die regionale Phase | 21.06.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.06.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.06.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/44] | 18.09.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.10.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 03.02.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/50] | 21.07.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]DE10132891 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [DA] 1,5 * paragraph [0001] - paragraph [0012] *; | [DA]EP0428523 (AUDI AG) [DA] 1,5 * page 1, line 16 - page 2, line 26 *; | [A]DE4033092 (TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH [DE]) [A] 1,5 * column 1, line 1 - column 2, line 8 * | vom Anmelder | EP0428523 | DE10132891 |