Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
02.03.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.04.2012 [2012/14] |
10.11.2011 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
29.04.2011 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
01.04.2010 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
20.03.2009 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
26.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] |
16.05.2008 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 18.06.2008 [2008/25] |
18.01.2008 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 20.02.2008 [2008/08] |
18.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 20.02.2008 [2008/08] |
15.01.2008 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
15.01.2008 | Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung | |
15.01.2008 | Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung | |
15.01.2008 | Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr | |
27.11.2007 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
07.11.2007 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.10.2007 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
16.10.2007 | Änderung: Jahresgebühr entrichtet | |
16.10.2007 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
21.09.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
15.09.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
29.04.2006 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |