EP1849448 - Spritzenvorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Medizin mit der Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/44] | SPRITZENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MEDIZIN MIT DER VORRICHTUNG | ||
[2012/43] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.08.2013 [2013/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 28-8, Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8650 / JP | [2007/44] | Erfinder | 01 /
WATANABE, Norio Central Research Laboratories KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 301, Gensuke Fujieda-shi, Shizuoka, 4268646 / JP | 02 /
SATO, Yasuhiko Central Research Laboratories KAKENPHARMACEUTICAL CO., LTD., 301, Gensuke Fujieda-shi, Shizuoka, 4268646 / JP | 03 /
SUGITA, Kouichi MAEDA INDUSTRY CO., LTD. 16-20, Fukushima 8-chome, Fukushima-ku Osaka-shi, Osaka 55 / JP | 04 /
TAGUCHI, Katsuya MAEDA INDUSTRY CO., LTD. 16-20, Fukushima 8-chome, Fukushima-ku Osaka-shi, Osaka 55 / JP | [2007/44] | Vertreter | Parry, Simon James, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2010/49] | Parry, Simon James, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | ||
Frühere [2007/44] | Fearnside, Andrew Simon, et al Mewburn Ellis LLP York House 23 Kingsway GB-London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06713298.5 | 08.02.2006 | [2007/44] | WO2006JP302155 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050033218 | 09.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005033218 | [2007/44] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006085546 | Datum: | 17.08.2006 | Sprache: | JA | [2006/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1849448 | Datum: | 31.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.08.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.2011 | Klassifikation | IPC: | A61J1/05, A61J3/00 | [2007/44] | CPC: |
A61J1/2096 (EP);
A61J1/20 (KR);
A61J1/05 (KR);
A61J3/00 (KR);
A61M5/178 (KR);
A61J1/201 (EP);
A61J1/2013 (EP);
A61J1/2051 (EP);
A61M2005/3121 (EP);
A61M5/1782 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spritzenvorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Medizin mit der Vorrichtung | [2012/43] | Englisch: | Syringe device and method of preparing medicine using the device | [2012/43] | Französisch: | Dispositif de seringue et procédé de préparation d'un médicament utilisant le dispositif | [2012/43] |
Frühere [2007/44] | SPRITZENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER MEDIZIN MIT DER VORRICHTUNG | ||
Frühere [2007/44] | SYRINGE DEVICE AND METHOD OF PREPARING MEDICINE USING THE DEVICE | ||
Frühere [2007/44] | DISPOSITIF DE SERINGUE ET PROCEDE DE PREPARATION D'UN MEDICAMENT UTILISANT LE DISPOSITIF | Eintritt in die regionale Phase | 30.08.2007 | Übersetzung eingereicht | 30.08.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.08.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 30.08.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.08.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.08.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/44] | 04.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/33] | 25.03.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/33] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.10.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2013 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP1036568 (KAKEN PHARMA CO LTD [JP]) [AD] 1* paragraph [0031] * |