EP1865568 - BRENNSTOFFZELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.06.2013 [2013/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/50] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | Erfinder | 01 /
KAN, Hirofumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 02 /
SATOH, Asako c/o Intellectual Property Division Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 03 /
YAJIMA, Akira c/o intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 04 /
TAKIZAWA, Yumiko c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 05 /
SHIROKI, Hiroyuki c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2012/36] |
Frühere [2012/33] | 01 /
KAN, Hirofumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | ||
02 /
SATOH, Asako c/o Intellectual Property Division Kabushiki Kaisha Toshiba 11Shibaura1chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
03 /
YAJIMA, Akirac/o intellectual Property Division Toshiba corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
04 /
TAKIZAWA, Yumiko c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku / JP | |||
05 /
SHIROKI, Hiroyukic/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1_1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 8001 / JP | |||
Frühere [2007/50] | 01 /
KAN, Hirofumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | ||
02 /
SATOH, Asako c/o Intellectual Property Division Kabushiki Kaisha Toshiba 11Shibaura1chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
03 /
YAJIMA, Akirac/o intellectual Property Division Toshiba corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
04 /
TAKIZAWA, Yumiko c/o Intellectual Property Divisio Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku / JP | |||
05 /
SHIROKI, Hiroyukic/o Intellectual Property Divisio Toshiba Corporation 1_1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 8001 / JP | Vertreter | Maury, Richard Philip, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2007/50] | Maury, Richard Philip, et al Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06713519.4 | 10.02.2006 | [2007/50] | WO2006JP302376 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050034610 | 10.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005034610 | [2007/50] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006085619 | Datum: | 17.08.2006 | Sprache: | JA | [2006/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1865568 | Datum: | 12.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.08.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.02.2009 | Klassifikation | IPC: | H01M4/92, H01M4/86, H01M8/02, H01M8/10 | [2012/27] | CPC: |
H01M8/1011 (EP,US);
H01M4/86 (KR);
H01M4/8605 (EP,US);
H01M4/92 (EP,US);
H01M8/02 (KR);
H01M8/04 (KR);
Y02E60/50 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2007/50] | H01M4/86, H01M8/02, H01M8/10 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/20] |
Frühere [2007/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRENNSTOFFZELLE | [2007/50] | Englisch: | FUEL CELL | [2007/50] | Französisch: | PILE A COMBUSTIBLE | [2007/50] | Eintritt in die regionale Phase | 03.08.2007 | Übersetzung eingereicht | 02.08.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.08.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 02.08.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.08.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.08.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/50] | 01.04.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.09.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.08.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/24] | 24.01.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/24] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.04.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1304753 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-8 * claim - * * paragraph [0082] * * paragraphs [0001] , [0065] * * example 4 *; | [X]EP1320140 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-8 * claim - * * examples 1-7 *; | [A]US2004101741 (MINTEER SHELLEY D [US], et al) [A] 1-9 * claim - * * paragraph [0043] ** paragraph [0097] * |