EP1869952 - ZÜNDHILFSELEKTRODEZÜNDVORRICHTUNG MIT FUNKENSTRECKE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.03.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2011 [2011/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | [2007/52] | Erfinder | 01 /
SIESSEGGER, Bernhard Wirtstr. 15 81539 München / DE | [2007/52] | Vertreter | Raiser, Franz OSRAM GmbH Intellectual Property IP Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/52] | Raiser, Franz Osram GmbH Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06722789.2 | 12.04.2006 | [2007/52] | WO2006DE00657 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20050008228 | 14.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 05008228 | DE20051023798 | 19.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005023798 | [2007/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006108407 | Datum: | 19.10.2006 | Sprache: | DE | [2006/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1869952 | Datum: | 26.12.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.10.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.10.2006 | Klassifikation | IPC: | H05B41/00 | [2007/52] | CPC: |
H05B41/2881 (EP,US);
Y02B20/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, HU, IT [2008/30] |
Frühere [2007/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZÜNDHILFSELEKTRODEZÜNDVORRICHTUNG MIT FUNKENSTRECKE | [2007/52] | Englisch: | STARTER AUXILIARY ELECTRODE STARTING DEVICE WITH AN ARC GAP | [2007/52] | Französisch: | DISPOSITIF D'ALLUMAGE D'ELECTRODE AUXILIAIRE D'ALLUMAGE A ECLATEUR | [2007/52] | Eintritt in die regionale Phase | 20.09.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.09.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.09.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/52] | 19.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/15] | 25.11.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/15] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 19.03.2009 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB760674 (BRITISH THOMSON HOUSTON CO LTD) [X] 1-13 * page 1, line 15 - page 2, line 10; figure 1x *; | [X]GB640156 (BRITISH THOMSON HOUSTON CO LTD, et al) [X] 1-13 * page 2, line 37 - line 102 *; | [A]US6445129 (SEILER HARTMUT [DE], et al) [A] 1-13 * column 4, line 44 - column 6, line 16 *; | [A]EP1381126 (DEHN & SOEHNE [DE]) [A] 1-13 * the whole document * |